Ulla Löfgren (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västerbottens län
- Titel
- Ingenjör
- Född år
- 1943
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2004-11-01 – 2008-09-30
- Ledig
- 2004-09-06 – 2004-10-31
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2004-09-05
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 1998-10-05
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2008-09-30
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2006-10-26 – 2008-09-30
- Suppleant
- 2006-10-02 – 2006-10-25
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-19
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2008-06-02 – 2010-10-19