Ulla Hoffmann (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- informationssekreterare
- Född år
- 1942
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2004-03-01 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2004-03-01
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2003-02-19
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 1994-10-17 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2003-02-20 – 2004-05-05