Ulf Holm (MP)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- ulf.holm@riksdagen.se
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2023-03-04 – 2023-04-07
- Ersättare
- 2023-01-12 – 2023-02-25
Miljöpartiet de gröna
- Gruppledare
- 2008-10-01 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2012-05-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-11
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2003-10-03 – 2004-04-13
Finansutskottet
- Suppleant
- 2005-10-27 – 2006-10-02
Civilutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Extra suppleant
- 2023-03-04 – 2023-04-07
- Extra suppleant
- 2023-01-12 – 2023-02-25
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Extra suppleant
- 2023-03-04 – 2023-04-07
- Extra suppleant
- 2023-01-12 – 2023-02-25
Trafikutskottet
- Extra suppleant
- 2023-03-04 – 2023-04-07
- Extra suppleant
- 2023-01-12 – 2023-02-25
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-10-07 – 2003-11-20
Lagutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Ledamot
- 2011-06-16 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2011-06-15
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2010-10-12
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2011-01-01 – 2014-09-29
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2023-03-04 – 2023-04-07
- Ledamot
- 2023-02-03 – 2023-02-25
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2023-01-13 –