Tobias Krantz (FP)
Tidigare riksdagsledamot
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Fil.dr
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-06 – 2010-10-06
- Ledig
- 2009-06-22 – 2010-10-05
- Ordinarie
- 2007-01-06 – 2009-06-21
- Ledig
- 2006-12-04 – 2007-01-05
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-12-03
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2007-10-16 – 2009-06-17
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Socialutskottet
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2009-06-17
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-03-13
Civilutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2009-06-17
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2009-06-17
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
EU-nämnden
- Suppleant
- 2008-11-13 – 2009-06-17
- Suppleant
- 2007-03-02 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-10
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2009-06-23
Utbildningsdepartementet
- Statsråd
- 2009-06-18 – 2010-10-05