Thomas Hammarberg (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Sakkunnig mänskliga rättigheter.
- Född år
- 1942
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-09-05 – 2022-01-31
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2018-09-24 – 2019-09-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-01-31
Socialutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2022-01-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-31
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-31
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-31
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-31
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-31
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2022-01-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18- (statsrådsersättare 180924-190904). Suppleant konstitutionsutskottet 18- och socialutskottet 19-. Ledamot Europarådets svenska delegation 18-.
Föräldrar
Läkaren Harald Hammarberg och småskolläraren Naima Axling.
Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm 68.
Anställningar
Journalist, Handelstidningen, Expressen, Dagens eko, Tidningen Vi 68-77. Lärare, Ålands folkhögskola 78-79. Generalsekreterare, Amnesty International 80-86. Generalsekreterare, Rädda Barnen 86-92. Expert, Sida 92-94. Ambassadör, Utrikesdepartementet 94-02. Generalsekreterare, Olof Palme International Center 02-06. Kommissionär för mänskliga rättigheter, Europarådet 06-12. Expertkonsult, mänskliga rättigheter 12-18.
Litteratur
Media och vår bild av världen (79). Retoriken och verkligheten - mänskliga rättigheter i Europa (12). "Tiggarna" och vårt ansvar (17). Justice Postponed: Analytical report on Palestinian refugees (18).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Försvaret av demokratiska reformer i Etiopien
Skriftlig fråga 2019/20:1908 av Thomas Hammarberg (S)
Fråga 2019/20:1908 Försvaret av demokratiska reformer i Etiopien av Thomas Hammarberg S till Utrikesminister Ann Linde S När premiärminister Abiy Ahmed mottog Nobels fredspris i december 2019 betonade han betydelsen av det konkreta fredsarbetet. I sitt till tal underströk han också vikten av att respektera mänskliga rättigheter.- Inlämnad
- 2020-08-06
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)