Thomas Finnborg (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Polisinspektör.
- Född år
- 1954
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 73
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2017-12-19 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-12-19
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-12-10 – 2014-09-29
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Extra suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2022-02-16 –
- Ersättare
- 2019-02-15 – 2021-12-31
- Ersättare
- 2016-01-01 – 2018-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot civilutskottet 14-. Suppleant civilutskottet 10-14 och socialutskottet 12-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 14-16. Ersättare riksdagens ansvarsnämnd 16-. Medlem österrikiska, rumänska och taiwanesiska vänskapsföreningen.
Föräldrar
Representanten Ivar Finnborg och hemmafrun Märta Finnborg, f.Eriksson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 74. Polisskolan, slutår 78.
Anställningar
Brandmanspecial, Helsingborgs brandförsvar 75-77. Polis 77-06. Kommunalråd 05-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, statens ansvarsnämnd. Ingår i den statliga utredningen om vårdnadsregler.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Helsingborg 87-10. Ledamot, kommunstyrelsen 02-10. Kommunalråd, Helsingborg 05-10. Ordförande, skol- och fritidsnämnden 98-02, socialnämnden, sociala utskottet och brottsförebyggande rådet. Ledamot, ReAgeragruppen och räddningsutskottet 06-10. Ledamot, Sveriges Kommuner och Landstings beredningsgrupp för socialpolitik 08-11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Helsingborgsmoderaterna 05-07. Ordförande, bostadsrättsföreningen Maria Park 10-13. Ledamot, Europakorridoren 07-11. Medlem, Nordiska rådets gränshinder grupp.
Bostadsort
Helsingborg