Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Agenda 2030-delegationens slutrapport
Skriftlig fråga 2018/19:633 av Teres Lindberg (S)
Fråga 2018/19:633 Agenda 2030-delegationens slutrapport av Teres Lindberg S till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Dear adults, use your power har blivit ett inofficiellt slagord i den numera globala rörelsen FridaysForFuture. De ungas agerande inger hopp och engagemang. De ställer krav på oss som vuxna att- Inlämnad
- 2019-05-09
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Postnords agerande
Skriftlig fråga 2016/17:61 av Teres Lindberg (S)
Fråga 2016/17:61 Postnords agerande av Teres Lindberg S till Statsrådet Peter Eriksson MP Postnord är det företag som genom PTS beslut om tillståndsvillkor tillhandahåller den samhällsomfattande posttjänsten. Detta omfattar, med några få undantag, daglig postservice till alla hushåll, företag och organisationer. I dagarna- Inlämnad
- 2016-10-03
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Regeringens arbete mot förtryck av unga kvinnor
Skriftlig fråga 2015/16:105 av Teres Lindberg (S)
Fråga 2015/16:105 Regeringens arbete mot förtryck av unga kvinnor av Teres Lindberg S till Statsrådet Åsa Regnér S TV-programmet Kalla fakta avslöjade under gårdagen med hjälp av skådespelare och dold kamera hur övergrepp begås på unga kvinnor och flickor på svenska vårdcentraler. Det är djupt oetiskt och kränkande- Inlämnad
- 2015-10-07
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Den framtida arbetsmarknaden
Skriftlig fråga 2013/14:248 av Lindberg, Teres (S)
den 18 december Fråga 2013/14:248 Den framtida arbetsmarknaden av Teres Lindberg S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Den bild av den kommande arbetsmarknaden som Arbetsförmedlingen tecknar är dyster. Arbetslösheten minskar marginellt, och de som har det svårast kommer att fortsätta att ha det.- Inlämnad
- 2013-12-18
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Fusket av privata utförare inom Arbetsförmedlingen
Skriftlig fråga 2013/14:244 av Lindberg, Teres (S)
den 18 december Fråga 2013/14:244 Fusket av privata utförare inom Arbetsförmedlingen av Teres Lindberg S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Det har i medierna förekommit många rapporter om fuskande privata utförare inom arbetsförmedlingsverksamheten som också haft obefintlig eller en dålig verksamhet.- Inlämnad
- 2013-12-18
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Statsministerns presschefs kontakter med Sveriges Radios Ekoredaktion
Skriftlig fråga 2013/14:133 av Lindberg, Teres (S)
den 20 november Fråga 2013/14:133 Statsministerns presschefs kontakter med Sveriges Radios Ekoredaktion av Teres Lindberg S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Enligt uppgifter i medierna har statsminister Fredrik Reinfeldts presschef ringt upp Sveriges Radios Ekoredaktions inrikeschef och talat om att hon ska- Inlämnad
- 2013-11-20
- Besvarare
- Fredrik Reinfeldt (M)