Tasso Stafilidis (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- skådespelare
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2002-10-24 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Lagutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30