Sven-Erik Österberg (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Titel
- Ombudsman
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2012-09-30
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-02
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2008-06-03 – 2011-04-12
Arbetsmarknadsutskottet
- Vice ordförande
- 2006-10-10 – 2008-06-03
- Ordförande
- 2000-09-05 – 2002-09-30
- Ledamot
- 2000-08-01 – 2000-09-04
Finansutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2004-10-31
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-07-04
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2011-04-08 – 2012-09-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 1995-01-26 – 1998-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Lagutskottet
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1996-04-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-01-26
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2008-06-11 – 2011-05-02
- Ledamot
- 2008-06-05 – 2008-06-11
Riksbanksfullmäktige
- Vice ordförande
- 2011-06-22 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2011-05-31 – 2011-06-22
- Suppleant
- 1998-12-02 – 2002-09-30
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2012-09-30
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 2001-03-22 – 2002-10-14
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2008-06-05 – 2011-05-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2008-06-05 – 2011-05-02
Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner
- Ledamot
- 2018-07-01 –
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2004-11-01 – 2006-10-06