Sultan Kayhan (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Statstjänsteman.
- Född år
- 1988
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-03-09 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2022-09-26 – 2022-10-18
- Statsrådsersättare
- 2018-09-24 – 2020-03-08
- Ersättare
- 2017-09-25 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-25
- Ersättare
- 2017-03-02 – 2017-05-28
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2020-09-23 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-09-23
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-09-19 – 2018-09-24
- Extra suppleant
- 2017-05-01 – 2017-06-30
- Extra suppleant
- 2017-03-14 – 2017-04-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-06-16 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-02-18 – 2022-10-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 17–22 (statsrådsersättare 170529–170925, ersättare 170925–180924, statsrådsersättare 180924–200308 samt 220926–221018). Extra suppleant justitieutskottet 17 och suppleant 17–18. Suppleant socialutskottet 17–18, skatteutskottet 18–20 och finansutskottet 19–22. Suppleant Europarådets svenska delegation 22.
Utbildning
Fil.kand., statsvetenskap och nationalekonomi, Stockholms universitet 11. Mastersprogram i statsvetenskap, Stockholms universitet 11–12.
Anställningar
Handläggare sjukpenning, senare även utbildare, Försäkringskassan 13–16 . Verksamhetsutvecklare inom mänskliga rättigheter. Verksamhetsstyrning Försäkringskassan 16–17.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 16–17. Ledamot Östermalms stadsdelsnämnd 15–17 och arbetsmarknadsnämnden 15–17.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hårdare tag mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa
Motion 2018/19:957 av Kadir Kasirga m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:957 av Kadir Kasirga m.fl. S Hårdare tag mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsrelaterad psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetsmiljöverket har pekat ut psykosociala- Inlämnad
- 2018-11-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag