Sven-Erik Bucht (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län
- Född år
- 1954
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-01-22 – 2019-01-30
- Ledig
- 2014-10-03 – 2019-01-21
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-10-02
Finansutskottet
- Ledamot
- 2013-05-03 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2013-04-15 – 2013-05-02
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-04-14
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-10-20
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2013-10-04 – 2014-09-29
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2014-10-03 – 2014-12-31
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2015-01-01 – 2019-01-21
- Landsbygdsminister
- 2014-10-03 – 2014-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-19. Ledamot finansutskottet 13-14. Suppleant finansutskottet 10-13, justitieutskottet 10 och näringsutskottet 13-14. Statsråd (landsbygdsminister), Näringsdepartementet 141003-190121.
Föräldrar
Kriminalinspektören Ragnar Bucht och excerpisten Doris Bucht, f. Pesula.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje, Haparanda 74. Företagsekonomi, Luleå universitet 96.
Anställningar
Lantarbetare 74-76. Vaktmästare 76-78. Musiklärare 79-83. Försäljningschef 84-85. Vaktmästare/ett flertal politiska uppdrag 86-90. Platschef, HSB Haparanda 90-99. Förvaltningschef, HSB Norr 00-02. Kommunalråd, Haparanda 03-10.
Bostadsort
Haparanda