Solange Olame Bayibsa (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Född år
- 1987
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2022-09-26 – 2022-10-18
- Ersättare
- 2021-06-01 – 2021-11-30
- Ersättare
- 2020-12-01 – 2021-05-31
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2021-11-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2021-11-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2021-11-30
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2021-11-30
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2021-11-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2021-11-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2021-11-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2021-11-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2021-11-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2021-11-30
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2021-11-30
Näringsutskottet
- Extra suppleant
- 2020-12-01 – 2021-11-30
Försvarsutskottet
- Extra suppleant
- 2021-06-01 – 2021-11-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 20–21 (ersättare 201201–211130) och 22 (statsrådsersättare 220926–221018). Ledamot finansutskottet 22. Suppleant finansutskottet 20–21 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 21. Extra suppleant näringsutskottet 20–21 och försvarsutskottet 21.