Siw Wittgren-Ahl (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Projektledare
- Född år
- 1951
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1995-10-09 – 2010-10-04
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-10-08
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1999-11-04 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1996-04-17
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
EU-nämnden
- Suppleant
- 2004-10-27 – 2006-02-22
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2008-11-01 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2004-11-01 – 2008-10-31