Siv Holma (V)
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Norrbottens län
- Född år
- 1952
- Avliden
- 24 oktober 2016
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-10-08
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2005-06-18 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-06-18
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-04-22
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-16 – 1995-10-08
EU-nämnden
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2002-10-08
- Suppleant
- 1995-01-16 – 1995-10-08
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Suppleant
- 1998-12-02 – 2002-10-14