Shadiye Heydari (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Enhetschef.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-07-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2017-07-27
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2014-11-01 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-14 och statsrådsersättare 14-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14. Suppleant socialutskottet 10-14, civilutskottet 14- och utrikesutskottet 14-. Personlig suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 14-.
Utbildning
Social omsorgsexamen, Mittuniversitetet i Sundsvall, slutår 96. Fördjupningskurs i socialt arbete, Göteborgs universitet 98-99.