Sara-Lena Bjälkö (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Hallands län, plats 156
- Titel
- Yrkeschaufför.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Justitieutskottet
Suppleant
Trafikutskottet
Suppleant
Utbildningsutskottet
Suppleant
Försvarsutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-10-09 – 2026-09-21
- Ledig
- 2023-09-01 – 2023-10-08
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2023-09-01
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2016-05-27 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–18 och 22–. Suppleant kulturutskottet 14–18, trafikutskottet 16–18 och 22–, konstitutionsutskottet 22–, försvarsutskottet 22–, utbildningsutskottet 22– och justitieutskottet 22–.
Föräldrar
Åkaren Jan-Anders Evertsson och undersköterskan Eva-Lena Andersson.
Utbildning
Undersköterska, slutår 94.
Anställningar
Undersköterska, Victoriagården, Karlsgården, Bokhöjden och Tallgläntan, m.m. Personlig assistent. Mackföreståndarinna, Skrea Motell. Bilförsäljare, Securitas och Ford. I eget företag, svensk förmedlingstjänst, Tbr Service AB. Säljansvarig, Sverigedemokraterna.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falkenberg. Ordförande, kommunfullmäktige 08–16.