Sanne Lennström (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Uppsala län, plats 178
- Titel
- Gymnasielärare.
- Född år
- 1988
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Skatteutskottet
Suppleant
Valprövningsnämnden
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-05-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-10-21 – 2020-05-17
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2019-10-20
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2018-01-01 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2017-04-23
- Ledig
- 2017-04-24 – 2017-12-31
Civilutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-05-19 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-05-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-19 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-19 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-05-19 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-19 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-05-19 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-05-19 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-19 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-05-19 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-05-19 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-05-19 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-05-19 – 2022-10-04
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2023-03-23 –
- Suppleant
- 2015-02-18 – 2023-03-22
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141003–). Ledamot civilutskottet 18–22 och socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant justitieutskottet 14–22, kulturutskottet 14–18, utbildningsutskottet 14–18 och 19–22 och skatteutskottet 22–. Ledamot Valprövningsnämnden 23–. Suppleant Valprövningsnämnden 15–23.
Föräldrar
Metallarbetaren och regionpolitikern Thomas Eriksson och boendeföreståndaren Monica Bonde Eriksson.
Utbildning
Lärarutbildning i samhällskunskap och historia, Uppsala universitet, slutår 12. Fil. kand., statsvetenskap, Uppsala universitet.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Östhammar 18–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bankernas kontanthantering
Skriftlig fråga 2015/16:817 av Sanne Eriksson (S)
Fråga 2015/16:817 Bankernas kontanthantering av Sanne Eriksson S till Statsrådet Per Bolund MP Alla i samhället bör ha tillgång till grundläggande betaltjänster. Företag, föreningar och privatpersoner ska ha goda möjligheter att göra uttag eller insättningar av kontanter på kreditinstitut, hos betaltjänstleverantörer- Inlämnad
- 2016-02-17
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)