Said Abdu (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Född år
- 1986
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2016-01-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2016-01-13
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-03-05
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2018-01-26 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2016-01-14 – 2018-01-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-01-14
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2018-01-24 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-28
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-01-24
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2016-09-29 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2016-09-29 – 2018-09-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot trafikutskottet 15-16 och näringsutskottet 16-. Suppleant skatteutskottet 14-, civilutskottet 14-, utbildningsutskottet 14-16, trafikutskottet 14-15 och 16-, miljö- och jordbruksutskottet 14- och näringsutskottet 14-16. Suppleant EU-nämnden 14-.