Runar Filper (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 196
- Titel
- Hemmansägare.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kulturutskottet
Ledamot
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2023-09-29 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-06-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2017-03-03 – 2017-06-07
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-03-02
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2017-03-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-12-20 – 2017-06-21
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 17–22 och kulturutskottet 22–. Suppleant justitieutskottet 14–17, kulturutskottet 14–18, miljö- och jordbruksutskottet 14–17 och 23– och konstitutionsutskottet 16–17.
Föräldrar
Fosterföräldrar: skogs- och vägarbetaren Werner Persson och hemmafrun, hemsamariten och lokalvårdaren Gunborg Lindahl Filper, f. Lindal.
Utbildning
Snickare, bygg- och anläggningsteknisk linje på Nobelgymnasiet, Karlstad 80–82. Allmän värnplikt, Signalist och tråddragare på I2 i Karlstad 83–84. Allmän linje, Gävle folkhögskola 89. Gymnasiekompetens, italienska, Statens skola för vuxna, Härnösand 90–91. Italienska språket, italiensk nutidshistoria, litteratur och kultur, Universitá per Stranieri, Perugia i Italien 92. Ubefaren skibsassistent (lättmatros), Nyborgs sjöfartsskola på Fyn, Danmark 96. Klarälvsdalens folkhögskola i Sunne 97–98, 00. Statsvetenskap A och Kulturgeografi A, Karlstads universitet 08–09.
Anställningar
Arbetscentralen, Sunne kommun 82–83. Parkarbetare, Sunne kommun 84. Biblioteksassistent, Sunne kommunbibliotek 86. Plastsvetsare, Lesjöfors Plast AB 87. Mjölarbetare, Engelhardt & Co AB, Västra Frölunda 90. Fastighetsskötare, Familjebostäder AB i Göteborg 90. Museiassistent på foto- och samlingsavdelningen, Murberget, Västernorrlands länsmuseum, Härnösand 95. Trädgårdsarbetare, Johnnys Blommor i Sunne 97. Metallarbetare, Samhall AB 98–07. Jordbruksarbetare, Östra Ämtervik, 07–08. Regional valorganisatör, Sverigedemokraterna 09–10. Riksombudsman, Sverigedemokraterna 10–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Värmlands läns polisstyrelse 10–14.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sunne 02–. Landstingsfullmäktig, Värmlands läns landsting 10–18 och gruppledare 10–14. Nämndeman förvaltningsrätten 10–14.
Litteratur
20 röster om 20 år, Sverigedemokraterna, (08).
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Sunne samfällda kyrkofullmäktige 01–09. Ledamot Västra Ämterviks kyrkoråd 05–13. Ledamot kyrkomötet 13–17. Ledamot stiftsfullmäktige 13–17. Ordförande SD Sunne 00–06. Distriktsordförande SD Värmlands län 02–23. Ordförande SD Fryksdalen 13–23.