Rolf Olsson (V)
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Född år
- 1949
- Avliden
- 17 maj 2007
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2003-02-06 – 2006-10-02
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2002-11-15 – 2002-12-31
Justitieutskottet
- Andre vice ordförande
- 2004-03-23 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2004-03-17 – 2004-03-23
- Suppleant
- 2003-02-20 – 2004-03-17
Socialutskottet
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Finansutskottet
- Ledamot
- 2002-11-22 – 2002-12-31
- Suppleant
- 2002-11-22 – 2002-12-31
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2003-02-20 – 2004-03-17
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Valberedningen
- Ledamot
- 2005-01-27 – 2006-10-02