Robert Stenkvist (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 114
- Titel
- Fritidspedagog.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-30 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-04-24 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-04-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot utbildningsutskottet 15–. Suppleant försvarsutskottet 14–18, utbildningsutskottet 14–15, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 samt EU-nämnden 18–.
Föräldrar
Stig Stenkvist och Ingrid Löfström.
Utbildning
Fritidspedagogutbildning, Mitthögskolan.
Anställningar
Fritidspedagog, Östersunds kommun och Botkyrka kommun. Vårdbiträde. Arbete vid flyttfirma m.m.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Botkyrka. Styrelsesuppleant, Botkyrkabyggen.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Sverigedemokraterna i Botkyrka. Ordförande, kommunförening, Södertälje 16. Valberedare, Sverigedemokraterna. Ledamot Rifos styrelse, Uvens bågskytteförening, SD Stockholms läns distriktsstyrelse samt KF Botkyrka.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Oseriös sophantering
Skriftlig fråga 2020/21:3647 av Robert Stenkvist (SD)
Fråga 2020/21:3647 Oseriös sophantering av Robert Stenkvist SD till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP I min hemkommun Botkyrka har det uppstått flera omfattande sopbränder, bränder som förpestat luften för åtskilliga kommuninvånare och som dessutom har spridit gifter i en icke betydelselös omfattning. Människor- Inlämnad
- 2021-09-13
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Åtgärder för att rädda bra utbildningar inom yrkeshögskolan
Skriftlig fråga 2020/21:3178 av Robert Stenkvist (SD)
Fråga 2020/21:3178 Åtgärder för att rädda bra utbildningar inom yrkeshögskolan av Robert Stenkvist SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Det har kommit till min kännedom att yrkeshögskolan hör till utbildningsminister Anna Ekströms ansvarsområde. Enligt vad undertecknad erfarit har Skatteverket tagit ett abrupt beslut- Inlämnad
- 2021-06-10
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Syftena med de nationella proven
Skriftlig fråga 2020/21:2044 av Robert Stenkvist (SD)
Fråga 2020/21:2044 Syftena med de nationella proven av Robert Stenkvist SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Statsrådet Anna Ekström och regeringen lade 2017 propositionen Nationella prov rättvisa, likvärdiga, digitala Ett par av syftena med denna proposition, som Sverigedemokraterna stödde i riksdagen, var att- Inlämnad
- 2021-03-02
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Kinesisk rekrytering av forskare i Sverige med tveksamma metoder
Skriftlig fråga 2020/21:540 av Robert Stenkvist (SD)
Fråga 2020/21:540 Kinesisk rekrytering av forskare i Sverige med tveksamma metoder av Robert Stenkvist SD till Statsrådet Matilda Ernkrans S Enligt tidningen Universitetsläraren november 2020 rekryterar Kina forskare från västvärlden och Sverige med mycket tveksamma men ej olagliga metoder. Kina har etablerat så kallade- Inlämnad
- 2020-11-17
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)