Robert Stenkvist (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 114
- Titel
- Fritidspedagog.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-30 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-04-24 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-04-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot utbildningsutskottet 15–. Suppleant försvarsutskottet 14–18, utbildningsutskottet 14–15, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 samt EU-nämnden 18–.
Föräldrar
Stig Stenkvist och Ingrid Löfström.
Utbildning
Fritidspedagogutbildning, Mitthögskolan.
Anställningar
Fritidspedagog, Östersunds kommun och Botkyrka kommun. Vårdbiträde. Arbete vid flyttfirma m.m.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Botkyrka. Styrelsesuppleant, Botkyrkabyggen.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Sverigedemokraterna i Botkyrka. Ordförande, kommunförening, Södertälje 16. Valberedare, Sverigedemokraterna. Ledamot Rifos styrelse, Uvens bågskytteförening, SD Stockholms läns distriktsstyrelse samt KF Botkyrka.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Regeringens reformering av lärarutbildningen
Skriftlig fråga 2018/19:624 av Robert Stenkvist (SD)
Fråga 2018/19:624 Regeringens reformering av lärarutbildningen av Robert Stenkvist SD till Statsrådet Matilda Ernkrans S I en artikel i Dagens Samhälle uttryckte statsrådet Matilda Ernkrans den 24 april att lärarutbildningen ska reformeras under kommande mandatperiod, detta också mot bakgrund av den 73-punktsöverenskommelse- Inlämnad
- 2019-05-08
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Ökat våld i gymnasieskolorna
Skriftlig fråga 2017/18:516 av Robert Stenkvist (SD)
Fråga 2017/18:516 Ökat våld i gymnasieskolorna av Robert Stenkvist SD till Statsrådet Anna Ekström S Anmälningarna om fysiskt våld i grundskolan och gymnasieskolan har ökat kraftigt, speciellt under det senaste året. Faktum är att anmälningarna om fysiskt våld i skolan har ökat med mer än en fjärdedel jämfört med samma- Inlämnad
- 2017-12-18
- Besvarare
- Statsrådet Anna Ekström (S)