Robert Stenkvist (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 114
- Titel
- Fritidspedagog.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-30 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-04-24 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-04-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot utbildningsutskottet 15–. Suppleant försvarsutskottet 14–18, utbildningsutskottet 14–15, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 samt EU-nämnden 18–.
Föräldrar
Stig Stenkvist och Ingrid Löfström.
Utbildning
Fritidspedagogutbildning, Mitthögskolan.
Anställningar
Fritidspedagog, Östersunds kommun och Botkyrka kommun. Vårdbiträde. Arbete vid flyttfirma m.m.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Botkyrka. Styrelsesuppleant, Botkyrkabyggen.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Sverigedemokraterna i Botkyrka. Ordförande, kommunförening, Södertälje 16. Valberedare, Sverigedemokraterna. Ledamot Rifos styrelse, Uvens bågskytteförening, SD Stockholms läns distriktsstyrelse samt KF Botkyrka.