Rigmor Stenmark (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Uppsala län
- Titel
- f.d. kommunalråd
- Född år
- 1940
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1995-10-09
Socialutskottet
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1995-10-09
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Justitieutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1995-10-10 – 1998-10-04
Lagutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04