Richard Herrey (M)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-03-23 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2021-12-10 – 2022-03-22
- Ersättare
- 2020-12-08 – 2021-01-31
- Ersättare
- 2019-07-02 – 2019-09-09
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-03-23 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2021-12-10 – 2022-03-22
Konstitutionsutskottet
- Extra suppleant
- 2020-12-08 – 2021-01-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-07-02 – 2019-09-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 19 (ersättare 090702-190909). Suppleant EU-nämnden 19.