Rasmus Ling (MP)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Malmö kommun, plats 14
- Född år
- 1984
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Valberedningen
Ledamot
Ledamotsrådet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-05-08 – 2026-09-21
- Ledig
- 2022-11-07 – 2023-05-07
- Ordinarie
- 2021-01-01 – 2022-11-06
- Ledig
- 2020-05-04 – 2020-12-31
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2020-05-03
Miljöpartiet de gröna
- Gruppledare
- 2023-09-04 – 2024-06-14
- Förste vice gruppledare
- 2022-11-07 – 2023-09-03
- Gruppledare
- 2022-05-19 – 2022-11-07
- Förste vice gruppledare
- 2022-01-11 – 2022-05-18
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-10-26
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-01-11
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2023-05-22 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-01-14 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-01-14
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2023-05-22 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-02-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-02-18 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-07 – 2022-01-11
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2023-05-22 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Ledamot
- 2016-11-09 – 2020-06-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2021-03-10 – 2022-10-11
- Ledamot
- 2017-09-28 – 2019-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-09-28
Valberedningen
- Ledamot
- 2018-09-24 –
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2023-09-04 – 2024-08-20
- Ersättare
- 2023-06-13 – 2023-09-03
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-11-08
- Ledamot
- 2022-05-17 – 2022-10-02
- Ersättare
- 2022-01-13 – 2022-05-17
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2023-01-13
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2018-11-20
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Suppleant
- 2019-01-31 – 2022-10-09
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2022-10-27 – 2023-02-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot skatteutskottet 14–18, justitieutskottet 18–22, 22–, konstitutionsutskottet 22 och socialförsäkringsutskottet 22. Suppleant konstitutionsutskottet 14–22, 23–, finansutskottet 14–18, 19–22, civilutskottet 15–18, försvarsutskottet 19–22, socialförsäkringsutskottet 19–22 och justitieutskottet 22. Ledamot riksdagens ledamotsråd 16–20, Nordiska rådets svenska delegation 17–19, riksdagens valberedning 18– och riksdagsstyrelsen 22, 23–. Suppleant riksdagens valberedning 14–18, Nordiska rådets svenska delegation 14–17 och 21–22, riksbanksfullmäktige 18 och 22–23, delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19–, ledamotsrådet 22– och riksdagens råd för Riksrevisionen 22–23. Ledamot riksdagsstyrelsen 23– och ersättare 22–23. 1:e vice gruppledare Miljöpartiet 22 och 22–23, gruppledare 22 och 23–.