Rashid Farivar (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 339
- Född år
- 1982
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Civilutskottet
Ledamot
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Civilutskottet
- Ledamot
- 2024-09-11 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-09-20
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2024-09-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Utbildning
Kandidatexamen inom Elektroteknik, K. N. Toosi University of Technology, Teheran, Iran 04. Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 08. Tekn. lic., Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 11.
Anställningar
Doktorand, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 08–11. Forsknings- och utvecklingsingenjör, Semcon Sweden AB, Göteborg 12–15. Forsknings- och utvecklingsingenjör, Volvo Car Corporation, Göteborg 15–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Mölndal 08–22. Ledamot, social- och arbetsmarknadsnämnden, Mölndal 08–22. Styrelseledamot, Mölndal Energi AB 21–22.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ersättare, distriktsstyrelsen SD, Västra Götaland Västra 18–19, ledamot 19–21, 2:e vice ordförande och sekreterare 21–23.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 22–. Suppleant civilutskottet 22–23, miljö- och jordbruksutskottet 22–26 och trafikutskottet 22–26.