Peter Persson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Ombudsman/kommunalråd.
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2020-08-31
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2020-08-31
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2016-11-01 – 2020-08-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot skatteutskottet 12-. Suppleant finansutskottet 10-18 och skatteutskottet 10-12. Personlig suppleant Styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16-.
Föräldrar
Leif Persson och Ingegerd Persson, f. Karlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, fackliga kurser.
Anställningar
Instrumentmekaniker, Nymölla Bruk 74-84. Ombudsman, Socialdemokraterna 84-91.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ensamutredare, Integrationsverket och Krisberedskapsmyndigheten. Ordförande, Kommundemokratikommittén, 11-. Ledamot i flera bostadspolitiska utredningar.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kristianstads kommun. Kommunfullmäktig, Jönköpings kommun, 88-10, kommunalråd 92-10. Kommunstyrelsen 89-91, suppleant 89-91, ledamot 92-94, 1:e vice ordförande 95-04, ordförande 05-06, 2:e vice ordförande 07-10. Krisledningsnämnden flera uppdrag 03-10. Ledningsutskottet, ledamot 92-94, 1:e vice ordförande 95-05, ordförande 05-06 och 2:e vice ordförande 07-10. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ordförande 89-91. Regionförbundet Jönköpings län, ledamot 05-10. Skärstadhem AB, 1:e vice ordförande 02. Välfärdsutskottet, 1:e vice ordförande 92-94, ordförande 95-05, 1:e ordförande 02, vice ordförande 07-10. Arbetsmarknadsdelegationen 99-02, ordförande. Ekonomiutskottet, 1:e vice ordförande 92-94. Jönköpings kommuns förvaltnings AB, flera uppdrag 92-10.
Litteratur
Jubileumsskrift Pappers avdelning 21. Diverse diktsamlingar ex. grupp 76, unga poeter. Politiska artiklar i tidningar och tidskrifter.