Peter Pedersen (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- Lärare/Adjunkt
- Född år
- 1954
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-09-25
- Suppleant
- 2005-06-18 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2005-06-18
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2005-06-16 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-09-25
- Suppleant
- 2002-10-24 – 2005-10-10
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2007-06-04 – 2010-10-04
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2002-12-19 – 2006-12-12