Peter Helander (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Egen företagare.
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-01-11 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2019-03-14 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-03-14
- Suppleant
- 2016-01-13 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-01-13 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-04-20 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 16-. Ledamot näringsutskottet 19-. Suppleant finansutskottet 16-18, försvarsutskottet 16-18, näringsutskottet 16-19 och kulturutskottet 18-. Ledamot Riksbanksfullmäktige 18-.
Föräldrar
Företagaren Leif Helander och företagaren Eila Helander, f. Tervo.
Utbildning
Tekniskt gymnasium 77-80, 81-82. Fallskärmsjägarskolan 80-81. Polishögskolan 82. Flygvapnets officershögskola 83-84.
Anställningar
Flygförare i flygvapnet 83-88. Reservofficer i flygvapnet 88-93. Pilot i SAS 88-12. Egen företagare 94-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot i den parlamentariska kommittén En kommunallag för framtiden 14-15. Ledamot i den parlamentariska referensgruppen Kostnadsutjämningsutredningen 17-18. Ledamot i den parlamentariska kommittén Kommunutredningen 17-20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Mora 02-. Ordförande, kommunfullmäktige 14-18. Kommunstyrelseledamot 02-12. Kommunstyrelseordförande 06-10. Kommunalråd, Mora 10-12. Ordförande, byggnadsnämnden 12-14. Ledamot, Region Dalarna 06-10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Kretsordförande, Centerpartiet Mora 06-16. Vice ordförande, Centerpartiet Dalarna 11-15. Ordförande, Centerpartiet Dalarna 14-. Ledamot, SKL:s demokratiberedning 07-15. Vice ordförande, SKL:s demokratiberedning 11-15. Ledamot, Stiftelsen Zornsamlingarna 07-19. Ordförande, IFK Mora Skidklubb 14-15. Ledamot, IFK Mora Skidklubb 12-17. Ledamot, Riksdagens idrottsklubb 16-. Vd, Siljansringen AB 12-. Ordförande, Siljan Turism AB 12-16. Valberedningen, LRF Mora 12-. Valberedningen, Vinäs Båtklubb 13-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Smittsäkert idrottsutövande
Skriftlig fråga 2020/21:2862 av Peter Helander (C)
Fråga 2020/21:2862 Smittsäkert idrottsutövande av Peter Helander C till Socialminister Lena Hallengren S Svensk idrott är mycket betydelsefull för folkhälsan i Sverige. Den ger fysiskt och psykiskt välmående. Tyvärr har idrotten varit hårt drabbad under coronapandemin då träningar och tävlingar inte har kunnat genomföras- Inlämnad
- 2021-05-12
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Kortare jakttid på ripa
Skriftlig fråga 2020/21:2803 av Peter Helander (C)
Fråga 2020/21:2803 Kortare jakttid på ripa av Peter Helander C till Statsrådet Jennie Nilsson S I dag är det tillåtet att jaga ripa ovanför lappmarksgränsen fram till den 15 mars i Norrbotten och Västerbotten och till den sista februari i Jämtland. Regeringens har nu beslutat att jakten ska ta slut den 15 februari i alla- Inlämnad
- 2021-05-10
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Älvdalskan som språk
Skriftlig fråga 2020/21:2483 av Peter Helander (C)
Fråga 2020/21:2483 Älvdalskan som språk av Peter Helander C till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP År 2000 ratificerade Sverige Europarådets minoritetsspråkskonvention, genom vilken Sveriges erhöll fem nationella minoritetsspråk. Sedan 2005 har representanter för den älvdalska språkgemenskapen haft kontakt- Inlämnad
- 2021-04-08
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Implementering av blyhagelförbud i enlighet med svenska förhållanden
Skriftlig fråga 2020/21:2037 av Peter Helander (C)
Fråga 2020/21:2037 Implementering av blyhagelförbud i enlighet med svenska förhållanden av Peter Helander C till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP EU har nyligen fattat beslut om att det ska bli förbjudet att använda bly i hagel för jakt i våtmarksområden. Reglerna träder i kraft 2023 och gäller samtliga medlemsstater.- Inlämnad
- 2021-03-02
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Användningen av alkohollagen respektive pandemilagen
Skriftlig fråga 2020/21:1693 av Peter Helander (C)
Fråga 2020/21:1693 Användningen av alkohollagen respektive pandemilagen av Peter Helander C till Socialminister Lena Hallengren S Som Centerpartiets talesperson för besöksnäringspolitik träffar jag många förtvivlade företagare inom branschen som känner att regeringen ägnar sig åt signalpolitik i stället för att fatta- Inlämnad
- 2021-02-08
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)