Peter Eriksson (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Ekonom.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2014-06-23
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 1998-12-31
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2002-05-10 – 2011-05-21
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2014-07-01 – 2016-05-30
Konstitutionsutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-06-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1998-12-31
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-10-26
- Ledamot
- 1998-10-13 – 1998-12-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-20 – 1998-12-31
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1998-12-31
Lagutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Ledamot
- 1997-10-21 – 1998-10-05
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1997-10-20
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2011-09-29
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
EES-EFTA delegationen
- Suppleant
- 1994-10-26 – 1994-12-31
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2016-05-25 – 2019-01-21
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2020-12-17
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-98 och 02-14. Ledamot EU-nämnden 97-98, finansutskottet 98, konstitutionsutskottet 94-98 och ordförande 10-14. Suppleant lagutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, EU-nämnden 95-97, konstitutionsutskottet 98 och 06-10, skatteutskottet 98 och finansutskottet 02-05 och 06-10. Ledamot Riksbanksfullmäktige 10-14 och Europaparlamentet 14-16. Suppleant EES-EFTA-delegationen 94 och Utrikesnämnden 02-06 och 10-11. Statsråd (bostads- och digitaliseringsminister), Näringsdepartementet 160525-190121 och statsråd (minister för internationellt utvecklingssamarbete), Utrikesdepartementet 190121-.
Föräldrar
Varuhuschefen Allan Eriksson och restauratrisen Ulla-Berith Svensson.
Utbildning
Gymnasielärarutbildning, Uppsala universitet, slutår 83.
Anställningar
Gymnasielärare 83-85. Skribent. Kommunalråd, Kalix 99-04.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Kommittén om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd 95-96, Kommittén om lokal- och närradio 95-96, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Grundlagsutredningen 05-09. Expert, Utredningen om strukturfondsprogram för Mål 6-regionen 95.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Gällivare 88-91. Ledamot, kommunstyrelsen 88-91. Kommunfullmäktig, Kalix 92-06. Ledamot, kommunstyrelsen 95-04, ordförande 99-04. Ledamot, arbetsutskottet, ordförande 99-04. Ledamot, personal- och organisationsutskottet, ordförande 99-02. Ledamot, valberedningen 91-94. Ledamot, miljö- och hälsovårdsnämnden 92-94, arbetsförmedlingsnämnden, ordförande 99-01. Ledamot, arbetsmarknadsnämnden, ordförande 01-03. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Norrbottens län 99-. Styrelseledamot, Vattenfall Kalix Fjärrvärme AB 99-02 och Stiftelsen Kalixbostäder, ordförande 99-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Miljöpartiet i Gällivare 85-91, Norrbottens partidistrikt 89-94 och Kalix avdelning 91-94. Ledamot, partistyrelsen, Miljöpartiet 92-99 och 01-. Programsekreterare 92-93. Språkrör, Miljöpartiet 02-11.
Litteratur
Djurens spår (90, tillsammans med Åke Aronson) och Om skogspolitiken (92, tillsammans med Karin Jönsson).