Per Söderlund (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Örebro län, plats 307
- Titel
- Datortekniker.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-02-01 – 2026-09-21
Skatteutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2021-10-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-09-07 – 2021-10-20
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-06
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-06 – 2022-04-05
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 19–. Ledamot försvarsutskottet 21–22 och vice ordförande skatteutskottet 22–. Suppleant konstitutionsutskottet 19–22, kulturutskottet 19–22 och justitieutskottet 19–22.
Föräldrar
Läraren Lennart Söderlund och lärarinnan Ingela Stark, f. Persson.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lindesbergs kommun. Regionfullmäktig, Örebro län.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Vapenhandboken
Skriftlig fråga 2023/24:830 av Per Söderlund (SD)
Fråga 2023/24:830 Vapenhandboken av Per Söderlund SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M Den 20 februari i år upptäckte en vapenhandlare brister i den digitala vapenbok som är obligatorisk för alla vapenhandlare sedan den 1 februari 2024. Handlaren kunde se andra handlares inköp och försäljning. Det visade sig snart- Inlämnad
- 2024-04-19
- Svarsdatum
- 2024-05-02
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Halvautomatiska vapen
Skriftlig fråga 2023/24:305 av Per Söderlund (SD)
Fråga 2023/24:305 Halvautomatiska vapen av Per Söderlund SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M Sverigedemokraterna och regeringen har genomfört och kommer att genomföra flera förbättringar för legala vapenägare i landet. Bland annat pågår arbete med att avskaffa kravet att förnya vissa vapenlicenser vart femte år- Inlämnad
- 2023-11-28
- Svarsdatum
- 2023-12-06
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Särskilt farliga vapen
Skriftlig fråga 2020/21:1206 av Per Söderlund (SD)
Fråga 2020/21:1206 Särskilt farliga vapen av Per Söderlund SD till Statsrådet Mikael Damberg S I proposition 2019/20:200, En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor som behandlades i betänkande 2020/21:JuU15 och beslutades så sent som den 4 november 2020, anges uttryckligen att den nu föreslagna straffrättsliga- Inlämnad
- 2021-01-08
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan
Skriftlig fråga 2020/21:1145 av Per Söderlund (SD)
Fråga 2020/21:1145 Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan av Per Söderlund SD till Statsrådet Matilda Ernkrans S Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan i Hällefors kommun är en del av Örebro universitet. Där erbjuds några av landets främsta utbildningar inom måltidskunskap och värdskap. Örebro universitet- Inlämnad
- 2020-12-28
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Komplettering av remissvar
Skriftlig fråga 2019/20:983 av Per Söderlund (SD)
Fråga 2019/20:983 Komplettering av remissvar av Per Söderlund SD till Statsrådet Mikael Damberg S I promemorian Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 finns information om hur och varför remisser sänds ut. I promemorian anges att myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remisser. Respektive myndighet- Inlämnad
- 2020-02-18
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Föråldrade it-system
Skriftlig fråga 2019/20:363 av Per Söderlund (SD)
Fråga 2019/20:363 Föråldrade it-system av Per Söderlund SD till Statsrådet Anders Ygeman S I rapporten Föråldrade it-system RiR 2019:28 skriver Riksrevisionen att regeringen har bristande kunskap om förekomsten av föråldrade it-system och de problem detta för med sig för svenska myndigheter. Förutom problemen med osäker- Inlämnad
- 2019-11-12
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Rekommendationer från Greco
Skriftlig fråga 2018/19:649 av Per Söderlund (SD)
Fråga 2018/19:649 Rekommendationer från Greco av Per Söderlund SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 3 maj 2019 släppte Gruppen av stater mot korruption, Greco, en rapport där man utvärderat Sveriges åtgärder mot korruption. I rapporten berömmer Greco glädjande nog Sverige för vår långtgående- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)