Per Klarberg (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Lokförare.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot trafikutskottet 14-. Suppleant försvarsutskottet 14-.
Föräldrar
Lokföraren Olle Klarberg och läkarsekreteraren Karin Klarberg, f. Bengtsson.
Utbildning
Gymnasieskola, 4-årig teknisk linje, Malmö, slutår 85. Lokförarutbildning, Mjölby, slutår 88.
Anställningar
Lokförare, SJ 88-92. Värdetransportör, Securitas 92-95. Lokförare SJ 95-00. Lokförare, Sydvästen 00. Lokförare, SJAB 00-10. Lokförare, Veolia Transport 12-14.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Trelleborg 02-. Oppositionsråd, Trelleborg 11-12.