Per-Arne Håkansson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 38
- Titel
- Journalist/Ombudsman.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 49 77
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Ledamot
Näringsutskottet
Suppleant
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-02-01 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-01-31
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2024-10-31
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-09
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2022-06-14 – 2022-10-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot näringsutskottet 15–18 och konstitutionsutskottet 18–22. Suppleant konstitutionsutskottet 14–18, näringsutskottet 14–15 och 22– och trafikutskottet 18–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18– och riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 22. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14–16.
Föräldrar
Verkmästaren Gert Håkansson och ekonomibiträdet Anna-Lisa Håkansson, f. Persson.
Utbildning
Gymnasieskola, Klippan.
Anställningar
Journalist inom dagspress 83–99 (Helsingborgs Dagblad 83, Arbetet, Malmö 83–99). Ombudsman, Socialdemokraterna i Helsingborg 99–10. Ombudsman, Socialdemokraterna i Skåne 10–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, utredningen om Riksrevisionens ledningsstruktur 19. Ledamot, parlamentariska kommittén för översyn av JO-ämbetet 19–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig och ordförande, Åstorps kommun 08–22. Kommunfullmäktig, Ängelholms kommun 22–. Ledamot, kommunstyrelsen, Åstorps kommun 02–14. Ledamot, fritidsnämnden, Åstorps kommun 91–94. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden, Åstorps kommun 02–10. Vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden, Åstorps kommun 94–02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, bolagsstyrelseledamot, nöjesparken Sundspärlan AB, Helsingborg 00–19. Programledare, Radio FM Helsingborg. Kassör, föreningen Sportpennorna i Helsingborg och Nordvästra Skåne 86–00. Samordnare för utvecklings- och folkrörelsesamarbete i norra Öresund, Nordvästra Skåne-Själland/Helsingör 00–10. Sammankallande, valberedningen, ABF Helsingborg 03–. Kyrkopolitiskt ansvarig, Socialdemokraterna i Skåne 10–14. Ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Skåne och Blekinge 22–.
Litteratur
24 år och elva dagar – boken om vägen tillbaka till allsvenskan för Helsingborgs IF (92). Stilla samtal före dansen – debattbok (07). Diktarnas Helsingborg (tillsammans med andra, 04). Krönikör, Helsingborgs idrottsårsbok.