Penilla Gunther (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Titel
- Verksamhetschef/Företagsutvecklare.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2016-01-20 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-01-20
EU-nämnden
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2016-06-13
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-04-07
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 14-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-14, näringsutskottet 10-14, arbetsmarknadsutskottet 10-14 och 16-, socialutskottet 14-, kulturutskottet 14-16 och EU-nämnden 16-. Ledamot talmannens grupp för jämställdhetsfrågor 11-14 och Nordiska rådets svenska delegation 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Ersättare SHA-nämnden 11-. Talesperson för KD i näringsfrågor (energi, handel och export).
Föräldrar
Traversföraren Axel Lövgren och apoteksteknikern Margit Lövgren, f. Hedman.
Utbildning
Grundskola, Stora Valla-skolan i Degerfors, slutår 80. Gymnasieskola, reklam & dekoration, Karolinska skolan i Örebro, slutår 82. Kurser i turismvetenskap, Mitthögskolan, Östersund, Härnösand, Sundsvall 97-99. Kurs i statsvetenskap, Högskolan Väst, Uddevalla 00.
Anställningar
Dekoratör/säljare inom kläder/skor 82-88. Layoutare, Storfors Press 87-88. Ombudsman, Kristdemokraterna i Värmland, Karlstad 88-93. Utbildningsansvarig, Kristdemokraterna i Sverige, Stockholm 93-97. Konsult inom ledarskap, team- och organisationsutveckling 97-. Projektsamordnare för internationellt projekt inom mötesindustrin, Meeting Professionals International, MPI 97-00. Förtroendevald, Trollhättans stad med flera uppdragsgivare 98-. Verksamhetschef/företagsutvecklare, Coompanion Fyrbodal 07-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Energikommissionen 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kristinehamn 91-93. Kommunfullmäktig, Trollhättan 98-16, gruppledare 98-06. Ledamot, kommunstyrelsen, Trollhättan 98-06. Ledamot, berednings- och ledningsutskottet, pensionärsrådet, näringslivsdelegationen, ledningsgruppen för Agenda 21, ledningsgruppen för planfrågor. Ledamot, arbetsmarknadsberedning 99-02 och arbetsförmedlingsnämnden 03-07. Ledamot, kulturnämnden, Kristinehamn 91-93. Ordförande, konstinköpsutskottet, Kristinehamn. Styrelseledamot, Trollhättans Tomt AB 06-10, Visit Trollhättan AB 02-07 och Trollhättans Stadshus AB 01-06. Ersättare, styrelsen för Trollhättan Energi och Miljö AB 98-01. Landstingsfullmäktig, Värmland 91-93. Ledamot, etikkommittén och besvärsnämnden. Ersättare, Värmlands Teater- och Musikstiftelse, Värmlands Turistråd och Invandrarrådet, Landstinget i Värmland 91-93. Ledamot, Samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborg (Tvåstadskommittén) 98-06 och Kommunalförbundet Fyrstadskansliet 98-00. Ersättare, Regionkommittén för Fyrstad 98-06, styrelsen för Kommunförbundet Fyrbodal 98-06 och direktionen för Kommunalförbundet Fyrbodal 05-06. Ledamot, arbetsgruppen för Fallens Dagar 00-03, arbetsgruppen för Bättre villkor för ensamstående föräldrar 99-00, tvärpolitisk skolplanegrupp 99 och 03-04, valberedningen för West Sweden, föreningsstyrelsen och bolaget 00-11. Ledamot, Primärvårdsstyrelsen Fyrbodal, Västra Götalandsregionen 06-10. Ledamot, Arbetsgruppen för valkretsindelning, Västra Götalandsregionen 99-06. Ledamot, styrgrupp kring infrastruktur, inför bildandet av Västra Götalandsregionen 97-98. Styrelseledamot, Film i Väst AB 99-01. Ledamot, styrgrupp för Mentorprojektet Politikerroll i förändring, Kommunförbundet i Älvsborgs län 98-99. Ersättare, styrelsen för Kommuninvest Ek för. 03-07 och Svenska Kommunförbundets demokrati- och självstyrelseberedning 99-03. Ledamot, Svenska Kommunförbundets/Sveriges Kommuner och Landstings FoU-råd 03-07. Ledamot, revisionen Folkets Hus/Kulturhuset Trollhättan 15-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, valberedningen, Kristdemokraterna 91-94. Styrelseledamot (KD), Västra Götaland 00-05. Distriktsordförande, styrelsen för Västra Götaland Norra 00-05, 2:e vice ordförande 97-99, adjungerad riksdagsledamot 10-. Ordförande, styrelsen KD, Trollhättan 97-. Ersättare styrelsen, Huddinge 95-96 och Filipstad 83-84. Ledamot, styrelsen, Kristinehamn 89-93. Ledamot, förbundsstyrelsen KD och KD-K 90-94. Vice ordförande, distriktet Örebro-Värmland 89-93. Styrelseordförande, Kristinehamn 89-93, Degerfors Kristdemokratiska Kvinnoförbund KD-K 80-82. Ledamot, valberedningen, Västra Götaland 04-08. Ordförande, Ledarnas enskilda chefsförening. Ledamot, förbundsrådet 11, vice ordförande 09-10, ledamot, föreningsstyrelsen 08-09. Ledamot/ersättare, styrelsen för Trollhättans FN-förening 04-. Ordförande, Velanda Skola Föräldraförening, Trollhättan 04-09. Ledamot, Samarbetsrådet för Föräldraföreningar (SAR) i Trollhättan 98-01. Coming, present and past president Lions Club, Trollhättan 14-16. Ordförande, Intresseorganisationen för ASF, SKOOPI 13-. Ledamot, Kontrollkommittén Nordiska Investeringsbanken och Fonder 15-. Ledamot, styrelsen SRF-Sveriges regionala flygplatser.
Litteratur
Professional Meetings Management - A European handbook (tillsammans med andra) och Hur långt är ett snöre? Svenska Kommunförbundet - Framtidsprojektet (tillsammans med andra).
Bostadsort
Trollhättan
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Rätt till försäkringar för vuxna och barn med NPF-diagnoser
Skriftlig fråga 2013/14:577 av Penilla Gunther (KD)
Fråga 2013/14:577 Rätt till försäkringar för vuxna och barn med NPF-diagnoser av Penilla Gunther KD till Statsrådet Birgitta Ohlsson FP Många föräldrar har hört av sig på olika sätt efter att deras barn fått en neuropsykiatrisk diagnos NPFtill exempel adhd eller en diagnos inom autismspektrat, och barnen nekats en försäkring- Inlämnad
- 2014-04-15
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Järnvägen i Dalsland, DVVJ
Skriftlig fråga 2013/14:270 av Gunther, Penilla (KD)
den 19 december Fråga 2013/14:270 Järnvägen i Dalsland, DVVJ av Penilla Gunther KD till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Tågtrafiken på DalVästra Värmlands Järnväg, DVVJ, stoppas efter ett beslut från Trafikverket. Om detta blir verklighet blir det ingen tågtrafik mellan Mellerud och Billingsfors efter julhelgerna.- Inlämnad
- 2013-12-19
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Uppföljning av informationssatsning kring arbetsintegrerande sociala företag
Motion 2013/14:N438 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:N438 av Penilla Gunther KD Uppföljning av informationssatsning kring arbetsintegrerande sociala företag KD700 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att etablera ett program för främjande och- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Ökade möjligheter till finansiering för små och medelstora företag
Motion 2013/14:N437 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:N437 av Penilla Gunther KD Ökade möjligheter till finansiering för små och medelstora företag KD537 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för mikrolån för små och medelstora företag. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Enhetlig moms för mat på konferenser
Motion 2013/14:Sk415 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk415 av Penilla Gunther KD Enhetlig moms för mat på konferenser KD677 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda om momsen på mat på konferenser ska jämställas med övrig matmoms på 12 procent. Motivering Dagens- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Yrkesutbildning för mötesplanerare
Motion 2013/14:Ub584 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub584 av Penilla Gunther KD Yrkesutbildning för mötesplanerare KD634 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en etablerad yrkesutbildning för mötesplanerare på högskolenivå, enligt internationell standard.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbud mot bisfenol
Motion 2013/14:MJ488 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ488 av Penilla Gunther KD Förbud mot bisfenol Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all användning av bisfenol A bör förbjudas. Motivering Sedan den 1 mars 2011 är det inte längre- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Femårsregeln i 3:12-reglerna för ökat entreprenörskap
Motion 2013/14:Sk361 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk361 av Penilla Gunther KD Femårsregeln i 3:12-reglerna för ökat entreprenörskap KD533 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över femårsregeln i 3:12-reglerna för ökade möjligheter till investeringar i nya- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd för barn vid förälders sjukdom
Motion 2013/14:So521 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:So521 av Penilla Gunther KD Stöd för barn vid förälders sjukdom KD675 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda stöd i hemmet för omvårdnad av barn vid förälders sjukdom eller död. Motivering Ett stort antal- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kroppsdonation vid universitetssjukhusen
Motion 2013/14:So520 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:So520 av Penilla Gunther KD Kroppsdonation vid universitetssjukhusen KD541 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av fler kroppsdonationer till universitetssjukhusen. Motivering Behovet av donerade hela kroppar- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell grundutbildning inom psykiatrin med lokal tillgänglighet
Motion 2013/14:Ub540 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub540 av Penilla Gunther KD Nationell grundutbildning inom psykiatrin med lokal tillgänglighet KD535 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en nationell grundutbildning inom psykiatri med lokal tillgänglighet.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statlig samordning för likvärdiga villkor för landets patienter
Motion 2013/14:So635 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:So635 av Penilla Gunther KD Statlig samordning för likvärdiga villkor för landets patienter KD673 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nya läkemedel och nya medicinska tekniska hjälpmedel ska komma patienter till- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gemensam strategi för life science-industrin i Sverige
Motion 2013/14:N354 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:N354 av Penilla Gunther KD Gemensam strategi för life science-industrin i Sverige KD534 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell strategi som samlar målsättningarna för en långsiktig och livskraftig life- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nyföretagarstöd
Motion 2013/14:A269 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:A269 av Penilla Gunther KD Nyföretagarstöd KD538 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över användandet av nyföretagarstöd via Arbetsförmedlingen. Motivering Dagens nyföretagarstöd via Arbetsförmedlingen har- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätten till allmänna handlingar med information om privatpersoners ekonomi
Motion 2013/14:K269 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:K269 av Penilla Gunther KD Rätten till allmänna handlingar med information om privatpersoners ekonomi KD532 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten att tillgå och publicera integritetskänsliga uppgifter om privatpersoner.- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nobelmuseum i Karlskoga
Motion 2013/14:Kr278 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr278 av Penilla Gunther KD Nobelmuseum i Karlskoga KD620 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Nobelmuseet i Karlskoga är en nationell angelägenhet. Motivering Nobel Center, officiellt Nobel Prize Center, är- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vård och behandling av ALS
Motion 2013/14:So519 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:So519 av Penilla Gunther KD Vård och behandling av ALS KD674 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en uppföljning med kvalitetsregister och öppna jämförelser när det gäller behandling och vård av ALS-patienter- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inför ett ”medical” card
Motion 2013/14:So381 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:So381 av Penilla Gunther KD Inför ett medical card KD536 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett medical card införs. Motivering År 2012 uppgick antalet utlandsresor till nästan 18 miljoner. För människor med- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av lönebidraget
Motion 2013/14:A231 av Penilla Gunther och Lars-Axel Nordell (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:A231 av Penilla Gunther och Lars-Axel Nordell KD Översyn av lönebidraget KD678 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn ska göras av lönebidraget. Motivering Arbetsförmedlingen har ett 20-tal arbetsmarknadspolitiska- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag