Patrik Engström (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Industriarbetare.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-04-01 – 2022-01-09
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2017-03-31
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-05-07
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-01-09
- Suppleant
- 2017-04-27 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-09
- Suppleant
- 2017-06-26 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-01-09
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-09
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-09
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-09
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-09
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-09
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-09
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-09
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-09
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-09
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2017-04-06 – 2022-01-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Södra rovdjursgruppen 07-10. Ledamot, styrgrupp för Koppardalens utveckling 12-14. Ledamot, Nationella nätverket för samordningsförbund 15-.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-17, trafikutskottet 17-18, näringsutskottet 17- och arbetsmarknadsutskottet 18-. Ledamot riksdagens överklagandenämnd.
Föräldrar
Vägverksarbetaren Eskil Engström och Irene Engström, f. Rosen.
Utbildning
Gymnasieskola Avesta, slutår 86.
Anställningar
Olika befattningar, Outokumpu, Avesta 86-14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Energimyndighetens insynsråd.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Avesta 06-14, ersättare 02-06 och 14-. Ledamot, kommunstyrelsen, 07-10. Ledamot, plan- och näringslivsutskottet 12-14. Ersättare, Södra Dalarnas samordningsförbund 15-18 och ordförande 19-. Miljö-och byggstyrelsen 03-05. Miljö- och byggnadsnämnd, Västmanland Dalarna 06. Ordförande, fritids- och teknikstyrelsen 07-10. Ordförande, Avesta Vatten och Avfall AB 10-15.