Pål Jonson (M)
Försvarsminister
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 233
- Titel
- Fil.dr.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Försvarsdepartementet
Försvarsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2016-10-12 – 2022-10-18
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2016-09-14 – 2016-10-11
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ordförande
- 2020-01-08 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2020-01-01 – 2020-01-07
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2019-12-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2017-10-13 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-10-18 – 2018-09-24
- Extra suppleant
- 2016-09-16 – 2016-10-11
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2019-10-23 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-17
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Vice ordförande
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Ordförande
- 2020-12-08 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-08
- Vice ordförande
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Andre vice ordförande
- 2019-06-14 – 2019-12-13
- Ledamot
- 2019-06-13 – 2019-12-16
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2018-10-09
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2020-01-17 – 2022-10-09
Valberedningen
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-10-18
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2020-01-21 – 2022-10-18
Försvarsdepartementet
- Försvarsminister
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 16– (ersättare 160914–161011). Ledamot försvarsutskottet 18–19 och 22, ordförande 20–22. 2:e vice ordförande EU-nämnden 19. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20 och 21, vice ordförande 20 och 21 och ordförande 21. Extra suppleant justitieutskottet 16 och suppleant 16–18, suppleant försvarsutskottet 17–18 och 19, utrikesutskottet 18–22 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Ledamot krigsdelegationen 20–22. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 16–18, ledamot 18–22. Suppleant valberedningen 18–22. Försvarsminister, Försvarsdepartementet 221018–.
Föräldrar
Lantbrukaren Bo Jonson och Marja Jonson, f. Rönn.
Utbildning
Idrottsgymnasiet, Lycksele, slutår 91. Fil.kand., internationell politik, Georgetown University, slutår 98. Fil.mag.,i europeisk politik, College of Europe, slutår 99. Fil.dr., krigsvetenskap, King's College, London, slutår 05.
Anställningar
Analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 00–05. Kanslichef, Moderaterna i Europaparlamentet 05–06. Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 06–07. Politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli 07–12. Gästforskare, NATO Defence Collage (NDC) 09. Kommunikationsdirektör, Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) 13–16.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsskadenämnden 16–19 och Rättshjälpsnämnden 16–19. Ledamot, Försvarsberedningen. Ledamot, Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige, 22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Arvika 06–22.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, Moderaterna i Värmland 10–12. Generalsekreterare, Svenska Atlantkommittén 13–16. Sekreterare för Allmänna Försvarsföreningen i Värmland 13–15.
Litteratur
The Development of the European Security and Defence Policy (05), NATO's Article V debate (10), Vart går NATO efter Ukraina? (15).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Skatt på plastbärkassar
Skriftlig fråga 2018/19:858 av Pål Jonson (M)
Fråga 2018/19:858 Skatt på plastbärkassar av Pål Jonson M till Finansminister Magdalena Andersson S I januariöverenskommelsen har regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om en skatt på plastbärkassar. Branschföreträdare har dock riktat kritik mot denna åtgärd. Den innebär en tung administrativ- Inlämnad
- 2019-07-25
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Banvallsbränder i östra Värmland
Skriftlig fråga 2018/19:798 av Pål Jonson (M)
Fråga 2018/19:798 Banvallsbränder i östra Värmland av Pål Jonson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Jag har tidigare ställt en fråga till infrastrukturministern om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra banvallsbränder i de områden i Sverige där detta är ett vanligt förekommande problem.- Inlämnad
- 2019-06-18
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Förutsättningarna för godstrafik på E16
Skriftlig fråga 2018/19:797 av Pål Jonson (M)
Fråga 2018/19:797 Förutsättningarna för godstrafik på E16 av Pål Jonson M till Finansminister Magdalena Andersson S E16 är i dag den enda Europaväg som saknar en tullstation mellan Sverige och den yttre gränsen mot Norge. Övriga Europavägar mellan Sverige och Norge har alla tullstationer. Genom tullstationer kan Sverige- Inlämnad
- 2019-06-18
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Beslutet om svenskt deltagande i EU-stridsgrupp
Skriftlig fråga 2018/19:549 av Pål Jonson (M)
Fråga 2018/19:549 Beslutet om svenskt deltagande i EU-stridsgrupp av Pål Jonson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Regeringen beslutade den 11 april att ge Försvarsmakten i uppdrag att förbereda ett svenskt deltagande i en EU-stridsgrupp ledd av Tyskland, som ska stå i beredskap under andra halvåret 2020. Bidraget- Inlämnad
- 2019-04-17
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Ökat kinesiskt industrispionage
Skriftlig fråga 2018/19:548 av Pål Jonson (M)
Fråga 2018/19:548 Ökat kinesiskt industrispionage av Pål Jonson M till Statsrådet Mikael Damberg S Säkerhetspolisens årsbok för 2018 pekar tydligt ut att Kina, i olika former, bedriver illegal underrättelseinhämtning mot företag och andra aktörer som är verksamma i Sverige. Det är första gången som Säkerhetspolisen så- Inlämnad
- 2019-04-15
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Krigsförberedande åtgärder mot Sverige
Skriftlig fråga 2018/19:545 av Pål Jonson (M)
Fråga 2018/19:545 Krigsförberedande åtgärder mot Sverige av Pål Jonson M till Statsrådet Mikael Damberg S I samband med den årliga presentationen av Säkerhetspolisens årsbok har myndigheten sedan 2014 vid ett flertal tillfällen kungjort att Ryssland bedriver krigsförberedande åtgärder mot Sverige. Det har till exempel- Inlämnad
- 2019-04-15
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Åtgärder mot internationella stöldligor
Skriftlig fråga 2018/19:534 av Pål Jonson (M)
Fråga 2018/19:534 Åtgärder mot internationella stöldligor av Pål Jonson M till Statsrådet Mikael Damberg S Utländska stöldligor står för över hälften av alla inbrott och huvuddelen av stölder när det kommer till traktorer, entreprenadmaskiner och båtmotorer. Ligorna är extremt brottsaktiva. Efter att de slagit till smugglas- Inlämnad
- 2019-04-12
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Möjligheter för MSB att inrikta signalspaning
Skriftlig fråga 2018/19:532 av Pål Jonson (M)
Fråga 2018/19:532 Möjligheter för MSB att inrikta signalspaning av Pål Jonson M till Statsrådet Mikael Damberg S I år är det tio år sedan lagen om signalspaning trädde i kraft. Som en konsekvens av den försämrade säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde finns det även skäl att se över vilka myndigheter som- Inlämnad
- 2019-04-12
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Stomnätskorridor för EU:s transeuropeiska transportnät (Tem-T) Stockholm-Oslo
Skriftlig fråga 2018/19:135 av Pål Jonson (M)
Fråga 2018/19:135 Stomnätskorridor för EU:s transeuropeiska transportnät Tem-T Stockholm-Oslo av Pål Jonson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Stråket StockholmOslo är Nordens folkrikaste korridor och innefattar ett femtiotal kommuner och närmare 3,4 miljoner människor. Resandet mellan framför allt noderna Stockholm och- Inlämnad
- 2019-02-04
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Finansiering av EU:s transeuropeiska transportnät för ökad militär rörlighet inom EU
Skriftlig fråga 2018/19:134 av Pål Jonson (M)
Fråga 2018/19:134 Finansiering av EU:s transeuropeiska transportnät för ökad militär rörlighet inom EU av Pål Jonson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige deltar inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik i det permanenta strukturerade samarbetet. Ett av de fyra samarbetsprojekt som Sverige- Inlämnad
- 2019-02-04
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)