Pål Jonson (M)
Försvarsminister
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 233
- Titel
- Fil.dr.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Försvarsdepartementet
Försvarsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2016-10-12 – 2022-10-18
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2016-09-14 – 2016-10-11
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ordförande
- 2020-01-08 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2020-01-01 – 2020-01-07
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2019-12-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2017-10-13 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-10-18 – 2018-09-24
- Extra suppleant
- 2016-09-16 – 2016-10-11
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2019-10-23 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-17
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Vice ordförande
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Ordförande
- 2020-12-08 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-08
- Vice ordförande
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Andre vice ordförande
- 2019-06-14 – 2019-12-13
- Ledamot
- 2019-06-13 – 2019-12-16
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2018-10-09
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2020-01-17 – 2022-10-09
Valberedningen
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-10-18
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2020-01-21 – 2022-10-18
Försvarsdepartementet
- Försvarsminister
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 16– (ersättare 160914–161011). Ledamot försvarsutskottet 18–19 och 22, ordförande 20–22. 2:e vice ordförande EU-nämnden 19. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20 och 21, vice ordförande 20 och 21 och ordförande 21. Extra suppleant justitieutskottet 16 och suppleant 16–18, suppleant försvarsutskottet 17–18 och 19, utrikesutskottet 18–22 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Ledamot krigsdelegationen 20–22. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 16–18, ledamot 18–22. Suppleant valberedningen 18–22. Försvarsminister, Försvarsdepartementet 221018–.
Föräldrar
Lantbrukaren Bo Jonson och Marja Jonson, f. Rönn.
Utbildning
Idrottsgymnasiet, Lycksele, slutår 91. Fil.kand., internationell politik, Georgetown University, slutår 98. Fil.mag.,i europeisk politik, College of Europe, slutår 99. Fil.dr., krigsvetenskap, King's College, London, slutår 05.
Anställningar
Analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 00–05. Kanslichef, Moderaterna i Europaparlamentet 05–06. Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 06–07. Politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli 07–12. Gästforskare, NATO Defence Collage (NDC) 09. Kommunikationsdirektör, Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) 13–16.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsskadenämnden 16–19 och Rättshjälpsnämnden 16–19. Ledamot, Försvarsberedningen. Ledamot, Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige, 22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Arvika 06–22.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, Moderaterna i Värmland 10–12. Generalsekreterare, Svenska Atlantkommittén 13–16. Sekreterare för Allmänna Försvarsföreningen i Värmland 13–15.
Litteratur
The Development of the European Security and Defence Policy (05), NATO's Article V debate (10), Vart går NATO efter Ukraina? (15).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Vaccinationer och bioterrorberedskap
Interpellation 2018/19:225 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Interpellation 2018/19:225 Vaccinationer och bioterrorberedskap av Marléne Lund Kopparklint M till Socialminister Lena Hallengren S Det är av stor vikt att Sverige ligger i framkant med en modern och hållbar förmåga på CBRN-området. CBRN-försvaret är ett exempel på dem vars roll är hantera och arbeta mot kemiska, biologiska,- Inlämnad
- 2019-05-06
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Bristande cybersäkerhet
Interpellation 2018/19:236 av Pål Jonson (M)
Interpellation 2018/19:236 Bristande cybersäkerhet av Pål Jonson M till Statsrådet Mikael Damberg S Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, men vid internationella jämförelser rankas Sverige anmärkningsvärt lågt på cybersäkerhetsområdet. I Global Security Index för 2018 rankades Sverige som världens femte- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Sveriges förhållningssätt till EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik
Interpellation 2018/19:193 av Pål Jonson (M)
Interpellation 2018/19:193 Sveriges förhållningssätt till EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik av Pål Jonson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Utvecklingen av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik GSFP går för närvarande mycket snabbt. Den politiska dynamiken har i grunden förändrats som en- Inlämnad
- 2019-04-15
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Bristande cybersäkerhet
Interpellation 2018/19:196 av Pål Jonson (M)
Interpellation 2018/19:196 Bristande cybersäkerhet av Pål Jonson M till Statsrådet Mikael Damberg S Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, men vid internationella jämförelser rankas Sverige anmärkningsvärt lågt på cybersäkerhetsområdet. I Global Security Index för 2018 rankades Sverige som världens femte- Inlämnad
- 2019-04-17
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)