Nina Larsson (FP)
Tidigare riksdagsledamot
- Valkrets
- Värmlands län
- Titel
- Officer
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2011-10-29 – 2014-09-29
- Ledig
- 2011-04-27 – 2011-10-28
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2011-04-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-25
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-09-26