Nima Gholam Ali Pour (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Malmö kommun, plats 123
- Titel
- Lärare
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2023-09-20 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 22–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–.
Föräldrar
Poeten Hassan Sahelneshin och bibliotekarien Nasrin Rezaei
Utbildning
Fil. mag. Internationell migration och etniska relationer, Malmö universitet 05. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9, Malmö univeritet 16.
Anställningar
Redaktionsassistent, Tidskriften Mana 06–10. Lärare, Eslövs kommun 16–18. Politisk sekreterare, Malmö kommun 18–22.
Kommunala uppdrag
Kmmunfullmäktig, Malmö 18–22. Ledamot i stadsområdesnämnd Öster, Malmö 15–17. Ledamot i grundskolenämnden Malmö, 15–22. Ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden Malmö, 17–19. Ledamot i rådet för den nationella minoriteten romer, Malmö 18–21. Ledamot i Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, Malmö 20–22.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot i distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Skåne 17–19. Kyrkofullmäktig, Malmö pastorat 18–22. Ledamot i distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Malmö 19–21. 2:e vice ordförande, Sverigedemokraterna Malmö 21–. Ledamot i kyrkorådet, Malmö pastorat 18–21. Stiftsfullmäktig, Lunds stift 21–22. Ledamot i kyrkomötet, Svenska kyrkan 21–22.
Litteratur
Interkulturell undervisning i ett av Malmös utbildningsområden (16), Därför är mångkultur förtryck (16), Allah bestämmer inte i Sverige (17)