Martin Nilsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Studerande
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2005-10-01 – 2006-10-02
- Ledig
- 2005-08-01 – 2005-09-30
- Ordinarie
- 2002-12-15 – 2005-07-31
- Ledig
- 2002-10-01 – 2002-12-14
- Ordinarie
- 1992-03-01 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1992-01-10 – 1992-02-29
- Ersättare
- 1991-09-29 – 1991-10-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1996-04-18
- Suppleant
- 1991-09-29 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1991-02-27 – 1991-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 1992-01-10 – 1992-02-22
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1992-01-10 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 1992-02-18 – 1994-10-01
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2006-02-09 – 2006-04-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2000-10-09 – 2002-10-08
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
- Ledamot
- 1995-01-01 – 1998-10-05
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2000-07-01 – 2002-10-08
Valberedningen
- Ledamot
- 2001-03-22 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-05 – 2001-03-21
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Riksdagens förvaltningskontor
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2000-06-30
ESK-delegationen
- Ledamot
- 1994-10-17 – 1994-12-31
Besvärsnämnden
- Suppleant
- 1994-10-17 – 1998-10-05
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Ers 1991-92. Rdl 1992- Suppleant i Skatteutskottet 91/92-93/94, Försvarsutskottet 91/92-93/94, Socialförsäkringsutskottet 91/92 och Socialutskottet 91/92-95/96. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Suppleant i Besvärsnämnden 94/95-. Ledamot av Europeiska säkerhetskonferensen/Organisationen för fred och säkerhet i Europa 94/95-.
Bostadsort
Gislaved
Utbildning
Gymnasieingenjör 88. Metallarbetare 88-90. Studier vid Linköpings universitet 90-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Socaildemokratiska ungdomsklubben Frihetsfacklan 86-90 och Jönköpings läns distrikt av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 87-92, vice ordförande 87-89 och 91-92, ordförande 90-91.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av nämnden mot etnisk diskriminering 93-. - Ledamot av energikommissionen 94-, 1995 års arbetstidskommitté 95-96.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Gislaveds kommunfullmäktige 89-91. Ledamot av skolstyrelsen 89-91.
Föräldrar
Ingenjören Nils-Wie Clifford Nilsson och läraren Gun Elsebritt Karlsson