Nils Fredrik Aurelius (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- fil. mag.
- Född år
- 1946
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-02
- Ordinarie
- 1991-01-25 – 1991-09-29
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1995-01-15
- Suppleant
- 1991-02-11 – 1991-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
- Suppleant
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Deputerad
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Suppleant
- 2001-03-27 – 2001-04-26
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1991-02-11 – 1991-09-29
Lagutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2002-12-10 – 2003-12-09
- Suppleant
- 1998-12-02 – 2002-12-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2003-11-24 – 2006-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1991. Suppleant i Skatteutskottet 90/91 och 94/95-97/98, Bostadsutskottet 90/91, Konstitutionsutskottet 94/95-97/98 och Kulturutskottet 98/99-. Ledamot av Konstitutionsutskottet 98/99-. Suppleant i Valprövningsnämnden 98/99-.
Bostadsort
Kalmar
Utbildning
Filosofie magister vid Lunds universitet 68. Examen från lärarhögskolan i Stockholm 69. Adjunkt vid gymnasiet i Kalmar 71-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Medborgarskolan i Kalmar. - Ledamot av styrelsen för Kalmar moderata förening 77-87, ordförande 79-87, och Kalmar länsförbund av Moderata samlingspartiet 82-, ordförande 92-, ledamot av arbetsutskottet 82-, ordförande 89-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Kalmar län 95-. Ledamot av stat-kyrkadelegationen 96-98, kommittén om den regionala samhällsorganisationen (PARK) 97-00, demokratiutredningen 98-00,
Kommunala uppdrag
Ledamot av Kalmar kommunfullmäktige 79-94, ordförande 91-94. Ledamot av kommunstyrelsen 80-94, ledamot av arbetsutskottet 83-85. Ledamot av fastighetsnämnden 80-82.
Föräldrar
Prosten Nils Bernhard Samuel Aurelius och Karin Anderson