Niklas Wykman (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 82
- Titel
- Doktorand.
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Finansdepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2022-10-18
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Andre vice ordförande
- 2019-03-05 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2019-03-05
- Ledamot
- 2015-01-27 – 2016-06-07
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-06-07 – 2017-10-13
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-01-27
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-27
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Längtar efter Sverige (09).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot EU-nämnden 14–15, arbetsmarknadsutskottet 16–17, finansutskottet 17–19. Ledamot skatteutskottet 15–16 och 22 och 2:e vice ordförande 19–22. Suppleant finansutskottet 14–15. Statsråd (finansmarknadsminister), Finansdepartementet 221018–.
Föräldrar
Försäljaren Anders Wykman och vårdbiträdet Irene Wykman, f. Olsson.
Utbildning
Grundskola, Barkestorpsskolan 88–97. Naturvetenskapligt program med samhällsinriktning, Jenny Nyströmsskolan 97–00. Studier i bl.a. nationalekonomi, matematik och matematisk statistik, Stockholms universitet 02–12. Fil.mag. nationalekonomi, Örebro universitet 11–13. Forskarutbildning i nationalekonomi, Örebro universitet 13–.
Anställningar
Politisk sekreterare, Upplands Väsby kommun 01–02. Personlig assistent, Danderyds kommun 02–04. Teamledare, Teleperformance 04–06. Förbundsordförande, MUF 06–10. Politiskt sakkunnig, Finansdepartementet 11–14.