Niklas Karlsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 222
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Personlig suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
Skatteutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-06-28 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-06-28
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-12-08 – 2020-12-15
- Vice ordförande
- 2020-11-10 – 2020-12-08
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Vice ordförande
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Vice ordförande
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-11-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2018-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2022-11-01 –
- Personlig suppleant
- 2020-11-01 – 2022-10-23
Valberedningen
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2015-03-25 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot finansutskottet 16–18. Ledamot försvarsutskottet 18, ordförande 18–19, vice ordförande 19–22. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19, 20 och 21, vice ordförande 18, 19, 20 och 21. Ordförande skatteutskottet 22–. Suppleant finansutskottet 14–16. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–18 och krigsdelegationen 18–. Suppleant valberedningen 18– och utrikesnämnden 18–. Revisorssuppleant Systembolaget AB 15–19. Personlig suppleant styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 22–.
Utbildning
Gymnasieskola, Landskrona, slutår 93. Värnplikt, Kungl. Wendes Artilleriregemente A3. Lunds universitet 95–00 .
Anställningar
Landskrona kommun, Socialdemokraterna i Landskrona.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Landskrona 94–. Ledamot, kommunstyrelsen 94–98. Ordförande 02–06 och vice ordförande, kommunstyrelsen 06–12. Kommunalråd 02–12. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden 99–02. Kommuninvests ekonomiska förening 07–19. Vice ordförande, Landskrona stadshus AB 19–. Vice ordförande, servicenämnden, Region Skåne 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Lunds socialdemokratiska studentklubb 97. Styrelsen, Socialdemokraterna, Landskrona. Partistyrelsen, Socialdemokraterna 05–. Ordförande, Socialdemokraterna i Skåne 13–.
Litteratur
De radikala idéernas Lund (97, red. Magnus Wennerhag).