Niclas Lindberg (S)
Tidigare ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- bibliotekschef
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Talmansersättare
- 2004-06-15 – 2004-12-31
- Statsrådsersättare
- 2002-10-21 – 2004-06-14
- Talmansersättare
- 2002-10-10 – 2002-10-20
- Statsrådsersättare
- 2002-09-30 – 2002-10-09
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-12-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2004-12-31
Lagutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-12-31