Monica Haider (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kronobergs län, plats 254
- Titel
- Metallarbetare.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 41 64
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Kulturutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Personlig suppleant
Valberedningen
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2021-09-02 –
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2021-09-02
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-30
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2022-11-01 –
- Personlig suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
- Personlig suppleant
- 2017-10-13 – 2018-10-31
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-11-01 – 2015-11-12
Valberedningen
- Suppleant
- 2022-09-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 14–18, näringsutskottet 18– och EU-nämnden 21–. Suppleant kulturutskottet 14–18, finansutskottet 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 18–22 och EU-nämnden 20–21. Suppleant Europarådets svenska delegation 14–15. Personlig suppleant styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 17–.
Föräldrar
Lantbrukaren/metallarbetaren Allan Bengtsson och verksamhetsledaren Kerstin Bengtsson, f. Dahl.
Utbildning
Nioårig grundskola. Gymnasieingenjör maskin, Hässleholms tekniska 88–90. Statskunskap, Lunds universitet 97–01.
Anställningar
Sömmerska, Petris AB, Vislanda 79–86. Au pair, Chicago 83–84. Metallarbetare, Proton Cartec/EVAB, Eneryda 86–90. Instruktör, Samhall Dacke AB 90–97.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot insynsrådet, Länsstyrelsen Kronoberg 16–. Ledamot, Jordbruksverkets insynsråd 16–. Ledamot, parlamentariska landsbygdskommittén 15–17. Viltförvaltningsdelegationen Kronoberg.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Älmhult.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Partidistriktsordförande, Kronoberg 09–. Ersättare, partistyrelsen Socialdemokraterna 05–21. Styrelseledamot, Älmhults arbetarekommun. Ordförande, Enerydaortens viltförvaltningsområde. Ordförande förbundsstyrelsen, Kronobergs försvarsutbildningsförbund.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Mobiltäckning i hela landet
Motion 2015/16:554 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:554 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Mobiltäckning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:TU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt till föräldraledighet från politiskt uppdrag
Motion 2015/16:800 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:800 av Suzanne Svensson m.fl. S Rätt till föräldraledighet från politiskt uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätt att vara föräldraledig vid politiska uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering I allt fler kommuner,- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:KU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Handläggningstider för vapenlicens
Motion 2015/16:851 av Monica Haider m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:851 av Monica Haider m.fl. S Handläggningstider för vapenlicens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att minska de långa handläggningstiderna för vapenlicens för jaktvapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:JuU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Lärlingssystem och validering
Motion 2015/16:506 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:506 av Isak From m.fl. S Lärlingssystem och validering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att genom lärlingssystem och validering underlätta för nyanlända att komma i arbete och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Villkor för lastbilstrafiken
Motion 2015/16:338 av Johanna Haraldsson och Monica Haider (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:338 av Johanna Haraldsson och Monica Haider båda S Villkor för lastbilstrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för trafiksäkerhet och konkurrensneutrala villkor inom lastbilstrafiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:TU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag