Mikael Oscarsson (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Uppsala län, plats 116
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-04-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-04-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-01-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2016-06-13
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2012-05-09 – 2018-10-10
- Suppleant
- 2010-10-13 – 2012-05-08
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-29 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2014-11-01
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot näringsutskottet 06–10, försvarsutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 98–04, näringsutskottet 98–02, 04–06 och 10–18, trafikutskottet 02–04, finansutskottet 06–10 och 14–16, utrikesutskottet 10–14 och 16–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 13, 14, 18, 19, 20 och 21, EU-nämnden 16–18, konstitutionsutskottet 18– och justitieutskottet 22. Ledamot ledamotsrådet 12–18 och krigsdelegationen 18–. Suppleant riksdagens valberedning 10–14, ledamotsrådet 10–12, Europarådets svenska delegation 10–14 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–.
Bostadsort
Almunge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Europarådet
Betänkande 2013/14:UU18
Utrikesutskottet har behandlat ett antal motioner om Europarådets verksamhet utifrån tre teman:
- Demokrati och frågor relaterade till demokratifrämjande arbete
- Konventionsrelaterade frågor
- Frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
Motionerna är från de allmänna motionstiderna 2011, 2012 samt 2013. Utrikesutskottet har även behandlat regeringens skrivelse om verksamheten i Europarådets ministerkommitté för 2012 och första halvåret 2013 samt redogörelserna för 2012 och 2013 från riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling. Riksdagen lade skrivelsen och redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till motionerna.
- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 13, 92 minuter
- Beredning
- 2014-03-27
- Justering
- 2014-05-27
- Debatt
- 2014-06-11
- Beslut
- 2014-06-11
Vissa frågor om militär verksamhet m.m.
Betänkande 2013/14:FöU9
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 som rör olika typer av militär verksamhet med mera. Motionerna tar bland annat upp frågor om Försvarsmaktens grundorganisation, materielfrågor, övningsverksamhet, vindkraft och försvarsindustrifrågor.
- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 15
- Anföranden och repliker
- 37, 133 minuter
- Beredning
- 2014-02-18
- Justering
- 2014-03-06
- Debatt
- 2014-03-19
- Beslut
- 2014-03-19
Försvarspolitiska frågor
Betänkande 2013/14:FöU7
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om försvarspolitiska frågor. Skälet är huvudsakligen att de områden motionerna tar upp ingår i Försvarsberedningens pågående arbete med försvarets framtida inriktning. Motionerna handlar bland annat om behovet av en säkerhetsstrategi, det svenska försvarets förmåga, nordiskt försvarssamarbete, svenskt deltagande i internationella insatser, behovet av en försvarsindustristrategi samt en avveckling av Försvarsexportmyndigheten.
- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 21, 104 minuter
- Beredning
- 2013-12-05
- Justering
- 2014-01-21
- Debatt
- 2014-01-29
- Beslut
- 2014-01-29
Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och explosivämnen m.m.
Betänkande 2013/14:FöU6
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om strålskydd, kärnteknisk säkerhet, elsäkerhet och explosivämnen. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna som rör strålskydd handlar om elektromagnetiska fält och deras hälsoeffekter, radon i bostäder, starka laserpekare och solarieanvändning. Andra motioner handlar om kärnkraftverkens säkerhet, kärnavfallsavgiften, elsäkerhetsbestämmelser och användningen av fyrverkeriprodukter.
- Behandlade dokument
- 22
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 24, 82 minuter
- Beredning
- 2013-12-05
- Justering
- 2014-01-21
- Debatt
- 2014-01-29
- Beslut
- 2014-01-29
Bosättningar utan markägares tillstånd
Skriftlig fråga 2013/14:81 av Oscarsson, Mikael (KD)
den 25 oktober Fråga 2013/14:81 Bosättningar utan markägares tillstånd av Mikael Oscarsson KD till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Allemansrätten är en viktig svensk institution som medför stora mervärden för vårt land. Dess värre ser vi i utökad utsträckning också hur rätten missbrukas i kommersiella syften- Inlämnad
- 2013-10-25
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Anonyma vittnesmål
Motion 2013/14:Ju371 av Mikael Oscarsson (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju371 av Mikael Oscarsson KD Anonyma vittnesmål KD748 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta vittnen att, i vissa fall, avlägga sina vittnesmål anonymt i domstolsförhandlingar. Motivering Allt fler människor- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lärlingsanställning som ny anställningsform
Motion 2013/14:Ub225 av Lars-Axel Nordell och Mikael Oscarsson (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub225 av Lars-Axel Nordell och Mikael Oscarsson KD Lärlingsanställning som ny anställningsform KD554 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa lärlingsanställning som ny anställningsform. Motivering Många arbetsgivare- Inlämnad
- 2013-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den kliniska forskningen i Uppsala
Motion 2013/14:Ub422 av Mikael Oscarsson (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub422 av Mikael Oscarsson KD Den kliniska forskningen i Uppsala KD731 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur staten på bästa sätt kan bidra till stärkt klinisk forskning i syfte att tillvarata patienters- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Abortprevention genom ideella insatser
Motion 2013/14:So518 av Mikael Oscarsson och Annelie Enochson (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:So518 av Mikael Oscarsson och Annelie Enochson KD Abortprevention genom ideella insatser KD713 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda stöd till ideella organisationer som arbetar förebyggande i fråga om oönskade- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ideellt drivna lägergårdar
Motion 2013/14:Kr277 av Mikael Oscarsson (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr277 av Mikael Oscarsson KD Ideellt drivna lägergårdar KD720 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av hur myndighetskrav kan differentieras för ideellt drivna verksamheter. Motivering Flera olika regelsystem- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Människohandel
Motion 2013/14:Ju360 av Mikael Oscarsson (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju360 av Mikael Oscarsson KD Människohandel KD725 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetet mot människohandel i den nya nationella polismyndigheten. Motivering I dag är ofattbara 27 miljoner människor fast i- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avskaffande av avgifter för gåvoskatteavdrag
Motion 2013/14:Sk370 av Mikael Oscarsson och Andreas Carlson (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk370 av Mikael Oscarsson och Andreas Carlson KD Avskaffande av avgifter för gåvoskatteavdrag KD711 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att avskaffa ansökningsavgiften och den årliga- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
EU och föreningsmomsen
Motion 2013/14:Sk369 av Mikael Oscarsson och Andreas Carlson (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk369 av Mikael Oscarsson och Andreas Carlson KD EU och föreningsmomsen KD710 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förhandlingarna med EU-kommissionen om momsundantaget för ideella föreningar i Sverige. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utsorterande fosterdiagnostik
Motion 2013/14:So516 av Mikael Oscarsson (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:So516 av Mikael Oscarsson KD Utsorterande fosterdiagnostik KD717 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införlivandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i nya riktlinjer kring fosterdiagnostik.- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Koppel- och munkorgstvång för vissa hundraser
Motion 2013/14:MJ419 av Mikael Oscarsson (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ419 av Mikael Oscarsson KD Koppel- och munkorgstvång för vissa hundraser KD718 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda koppel- och munkorgstvång för vissa hundraser. Motivering Ännu tycks ingen ha fått- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förlängd provanställning för minskad ungdomsarbetslöshet
Motion 2013/14:A332 av Mikael Oscarsson och Robert Halef (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:A332 av Mikael Oscarsson och Robert Halef KD Förlängd provanställning för minskad ungdomsarbetslöshet KD727 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att göra det enklare att anställa,- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vårdnadsbidrag och kommunalt självstyre
Motion 2013/14:Sf297 av Mikael Oscarsson (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf297 av Mikael Oscarsson KD Vårdnadsbidrag och kommunalt självstyre KD730 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstiftningen av hänsyn till det kommunala självstyret inte ska begränsa beloppet för det kommunala- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En alkohol- och narkotikafri graviditet
Motion 2013/14:So525 av Mikael Oscarsson (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:So525 av Mikael Oscarsson KD En alkohol- och narkotikafri graviditet KD716 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om spridningsarbete och utbildning i insatser för att förverkliga en nollvision när det gäller skador på- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skolavslutningar i kyrkan och yttrandefrihet
Motion 2013/14:Ub464 av Mikael Oscarsson (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub464 av Mikael Oscarsson KD Skolavslutningar i kyrkan och yttrandefrihet KD729 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktlinjer för skolavslutningar i kyrkan som inte strider mot grundlagen. Motivering I betänkande- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En nationell organisation för myggbekämpning
Motion 2013/14:MJ418 av Mikael Oscarsson (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ418 av Mikael Oscarsson KD En nationell organisation för myggbekämpning KD724 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättandet av en nationell organisation för myggbekämpning. Motivering Det är inte bara i andra- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag