Mikael Oscarsson (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Uppsala län, plats 116
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-04-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-04-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-01-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2016-06-13
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2012-05-09 – 2018-10-10
- Suppleant
- 2010-10-13 – 2012-05-08
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-29 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2014-11-01
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot näringsutskottet 06–10, försvarsutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 98–04, näringsutskottet 98–02, 04–06 och 10–18, trafikutskottet 02–04, finansutskottet 06–10 och 14–16, utrikesutskottet 10–14 och 16–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 13, 14, 18, 19, 20 och 21, EU-nämnden 16–18, konstitutionsutskottet 18– och justitieutskottet 22. Ledamot ledamotsrådet 12–18 och krigsdelegationen 18–. Suppleant riksdagens valberedning 10–14, ledamotsrådet 10–12, Europarådets svenska delegation 10–14 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–.
Bostadsort
Almunge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Myggbekämpning i nedre Dalälven
Skriftlig fråga 2009/10:1003 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 27 augusti Fråga 2009/10:1003 Myggbekämpning i nedre Dalälven av Mikael Oscarsson kd till miljöminister Andreas Carlgren c Sommarens myggbekämpning i nedre Dalälven har varit framgångsrik. Till skillnad från förra sommaren har människor kunnat vistas ute i år. Men ännu finns det orosmoln på himlen. Det nuvarande- Inlämnad
- 2010-08-27
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte
Betänkande 2009/10:NU26
Med två rösters övervikt sa riksdagen ja till regeringens förslag om att slopa förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer. Beslutet innebär att nya kärnkraftsreaktorer ska få ersätta gamla som tas ur drift. Om nya reaktorer byggs får dessa endast uppföras på platser där det redan finns kärnkraftverk i drift, det vill säga i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Totalt ska det inte få finnas fler än dagens tio reaktorer. Enligt regeringens förslag skulle förbudet mot ny kärnkraft upphävas den 1 augusti 2010. Riksdagen har nu senarelagt detta datum till den 1 januari 2011. Riksdagen tydliggör också att staten inte ska få subventionera nya kärnkraftssatsningar. Regeringen uppmanas därför att återkomma till riksdagen om lagförslag i frågan eller "andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas".- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 124, 472 minuter
- Justering
- 2010-05-27
- Debatt
- 2010-06-17
- Beslut
- 2010-06-17
Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB
Betänkande 2009/10:NU23
Riksdagen har beslutat att ägardirektiven för Vattenfall AB ska förtydligas. Syftet är att tydliggöra Vattenfalls strategiska inriktning. I dag kan direktiven till exempel tolkas som att Vattenfalls ansvar för miljövänlig energiförsörjning är begränsat till Sverige. Vattenfall ska i fortsättningen vara ett av de företag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion, oberoende av på vilken marknad det gäller. Vattenfalls uppdrag ska vara att generera en marknadsmässig avkastning. Det ska ske genom att bedriva affärsmässigt energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Vattenfalls roll i energiomställningen kommer också att knytas till EU:s 2020-mål. Målet innebär minskade utsläpp av klimatgaser och ökad andel förnybar energi samt effektivare energianvändning. Genom EU:s 2020-mål som mätpunkt kommer det att bli möjligt att se om Vattenfall är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en allt mer miljövänlig energiproduktionen.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 52, 153 minuter
- Justering
- 2010-05-20
- Debatt
- 2010-06-03
- Beslut
- 2010-06-03
Vissa mineralpolitiska frågor
Betänkande 2009/10:NU14
Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2009 som tar upp olika mineralpolitiska frågor. Riksdagen hänvisar bland annat till att gällande regler och restriktioner är tillräckliga och att regeringen nära följer tillämpningen av minerallagen. Motionerna handlar bland annat om minerallagen, uranprospektering och uranbrytning i Sverige, tillgång till geodata, stadsomvandlingen i Kiruna och i Malmberget samt den så kallade mineraljakten.- Behandlade dokument
- 22
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 101, 247 minuter
- Beredning
- 2010-02-18
- Justering
- 2010-03-11
- Debatt
- 2010-03-24
- Beslut
- 2010-03-25
Religions- och föreningsfrihet i relation till skollagen
Skriftlig fråga 2009/10:650 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 16 mars Fråga 2009/10:650 Religions- och föreningsfrihet i relation till skollagen av Mikael Oscarsson kd till utbildningsminister Jan Björklund fp Yttrande-förenings- och religionsfriheten tillhör de grundläggande fri- och rättigheterna för alla medborgare i Sverige. Med dessa rättigheter som grund samlas- Inlämnad
- 2010-03-16
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Myggbekämpning i Nedre Dalälven
Skriftlig fråga 2009/10:643 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 12 mars Fråga 2009/10:643 Myggbekämpning i Nedre Dalälven av Mikael Oscarsson kd till miljöminister Andreas Carlgren c Återigen finns det anledning att oroa sig för att beredskapen inför den väntade mygginvasionen i Nedre Dalälven är för svag inför sommaren. Nyligen har miljödomstolen avkunnat sin dom om att- Inlämnad
- 2010-03-12
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Långsiktiga spelregler för mejeribranschen
Skriftlig fråga 2009/10:492 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 9 februari Fråga 2009/10:492 Långsiktiga spelregler för mejeribranschen av Mikael Oscarsson kd till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Mejeribranschen har precis som hela livsmedelsbranschen förändrats och anpassats till globaliseringen. Det ställer nya krav på de svenska mjölkbönderna men innebär samtidigt- Inlämnad
- 2010-02-09
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Beredskap och förstärkningsresurser vid annalkande vårflod
Skriftlig fråga 2009/10:464 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 2 februari Fråga 2009/10:464 Beredskap och förstärkningsresurser vid annalkande vårflod av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Sten Tolgfors m Som svar på fråga 2008/09:1058 skrev försvarsministern att regeringen gett uppdrag åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB att ta fram en strategi- Inlämnad
- 2010-02-02
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Utgiftsområde 21 Energi
Betänkande 2009/10:NU3
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 3,2 miljarder kronor i anslag på energiområdet för 2010. Det största anslaget är energiforskning som får drygt 1,3 miljarder kronor. När det gäller Affärsverket svenska kraftnät godkände riksdagen regeringens förslag dels till investeringsplan för perioden 2010-2012, dels till finansiella befogenheter för 2010.- Behandlade dokument
- 57
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 33, 123 minuter
- Justering
- 2009-11-26
- Debatt
- 2009-12-14
- Beslut
- 2009-12-16
Prenatal könsdiskriminering
Motion 2009/10:So633 av Annelie Enochson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2009/10:So633 av Annelie Enochson m.fl. kd Prenatal könsdiskriminering kd831 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att könsselektiva aborter inte ska förekomma i Sverige. Motivering De senaste- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tvångsvård för gravida missbrukare
Motion 2009/10:So668 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd, c, m)
Motion till riksdagen 2009/10:So668 av Mikael Oscarsson m.fl. kd, c, m Tvångsvård för gravida missbrukare kd408 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tvångsvård för gravida missbrukare. Motivering Att människor som är fast i missbruk har rätt- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Redovisning av skatter på lönebeskedet
Motion 2009/10:Sk540 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk540 av Mikael Oscarsson m.fl. kd Redovisning av skatter på lönebeskedet kd839 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att synliggöra skatter på lönebeskedet. Motivering Vi vet att alltifrån arbetsgivaravgifter till- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kultursponsring och inkomstskattelagen
Motion 2009/10:Sk539 av Dan Kihlström m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk539 av Dan Kihlström m.fl. kd Kultursponsring och inkomstskattelagen kd838 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kultursponsring i inkomstskattelagen. Motivering Regeringsrätten har fastslagit följande definition- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Riskkapitalavdrag och etableringskonto
Motion 2009/10:Sk538 av Otto von Arnold m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk538 av Otto von Arnold m.fl. kd Riskkapitalavdrag och etableringskonto kd837 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av ett riskkapitalavdrag och etableringskonto. Motivering Bristen på kapital kan vara- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rimligare regler för skattetillägg
Motion 2009/10:Sk536 av Mikael Oscarsson och Holger Gustafsson (kd)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk536 av Mikael Oscarsson och Holger Gustafsson kd Rimligare regler för skattetillägg kd844 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattetillägg. Motivering Skattetillägg kan påföras juridisk eller fysisk person som- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skattefria investeringskonton
Motion 2009/10:Sk535 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk535 av Mikael Oscarsson m.fl. kd Skattefria investeringskonton kd842 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av skattefria investeringskonton. Motivering Ett visst mått av investeringar är nödvändigt för- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minskat sjuklöneansvar
Motion 2009/10:Sf402 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2009/10:Sf402 av Mikael Oscarsson m.fl. kd Minskat sjuklöneansvar kd836 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om minskat sjuklöneansvar för de tio först anställda i ett företag. Motivering För en företagare kan sjukskriven personal- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En civilrättslig samlevnadsbalk
Motion 2009/10:C495 av Stefan Attefall m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2009/10:C495 av Stefan Attefall m.fl. kd En civilrättslig samlevnadsbalk kd856 Sammanfattning Våren 2009 beslutade riksdagen att införa en könsneutral äktenskapsbalk. Detta är ett beslut som mött stark kritik från flera håll och som även många av förespråkare för den nya lagen inte anser vara- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Demokrati och mänskliga rättigheter i Iran
Motion 2009/10:U346 av Annelie Enochson m.fl. (kd, fp, m, c)
Motion till riksdagen 2009/10:U346 av Annelie Enochson m.fl. kd, fp, m, c Demokrati och mänskliga rättigheter i Iran Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att Iran ska leva upp till sina internationella- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Dawit Isaak
Motion 2009/10:U341 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, v, m, kd, mp, c)
Motion till riksdagen 2009/10:U341 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, v, m, kd, mp, c Dawit Isaak fp1039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Dawit Isaaks situation bör uppmärksammas. Motivering Det är nu åtta år sedan göteborgaren- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag