Mia Sydow Mölleby (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- Sjuksköterska.
- Född år
- 1960
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2016-02-03 – 2020-01-28
- Förste vice gruppledare
- 2012-02-14 – 2016-02-02
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-05-25
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-03-13 – 2021-04-09
- Suppleant
- 2017-06-26 – 2017-08-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-09-26
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-03-31
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2020-02-05
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-05-06 – 2022-10-09
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-26
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot konstitutionsutskottet 10-. Suppleant socialutskottet 10-14, justitieutskottet 14-16 och EU-nämnden 17 och 19-. Ledamot krigsdelegationen 14-. Suppleant riksdagens valberedning 14-. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 14-18 och riksdagens råd för Riksrevisionen 19-. Vice gruppledare Vänsterpartiet 12-16. Gruppledare Vänsterpartiet 16-.
Utbildning
Sjuksköterskeexamen, Röda Korsets Högskola, Stockholm 83. Specialistutbildning, psykiatri, Örebro 91.
Anställningar
Kontorist, rörfirma 77-78. Sjukvårdsbiträde, Stockholms läns landsting 79-80. Sjuksköterska, Stockholms läns landsting 84-85. Sjuksköterska, Region Örebro län 85-18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Hallsbergs kommun 98-18. Ledamot, kommunstyrelsen 98-10 och socialnämnden 95-02. Landstingsfullmäktig, Örebro län 06-10. 1:e vice ordförande, landstingsstyrelsen 06-10.
Bostadsort
Hallsberg
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En samisk sanningskommission
Skriftlig fråga 2017/18:1241 av Mia Sydow Mölleby (V)
Fråga 2017/18:1241 En samisk sanningskommission av Mia Sydow Mölleby V till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Samerna är Sveriges enda ursprungsfolk och har som sådant en särställning bland Sveriges fem nationella minoriteter och inte minst i förhållande till majoritetsbefolkningen. Detta förhållande måste- Inlämnad
- 2018-05-02
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Fängslandet av oppositionella i Turkiet
Skriftlig fråga 2016/17:1298 av Mia Sydow Mölleby (V)
Fråga 2016/17:1298 Fängslandet av oppositionella i Turkiet av Mia Sydow Mölleby V till Utrikesminister Margot Wallström S Sedan det misslyckade kuppförsöket sommaren 2016 har inskränkningarna av demokratiska fri- och rättigheter ökat i Erdoğans Turkiet genom massarresteringar och begränsningar av yttrandefriheten. Genom- Inlämnad
- 2017-04-26
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Skogsavverkningar i Tiveden
Skriftlig fråga 2015/16:1301 av Mia Sydow Mölleby (V)
Fråga 2015/16:1301 Skogsavverkningar i Tiveden av Mia Sydow Mölleby V till Miljöminister Karolina Skog MP Tivedens nationalpark är en av Sydsveriges största vildmarker och Sveriges sjunde mest besökta nationalpark. Ekoturismen är betydande i området och antalet gästnätter ökar för varje år och sysselsätter allt fler människor.- Inlämnad
- 2016-05-30
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Elektroniska handlingar
Skriftlig fråga 2011/12:425 av Sydow Mölleby, Mia (V)
den 24 februari Fråga 2011/12:425 Elektroniska handlingar av Mia Sydow Mölleby V till justitieminister Beatrice Ask M Den parlamentariskt sammansatta utredningen SOU 2010:4 föreslog förändringar som innebär att allmänna handlingar ska lämnas ut elektroniskt om de inte innehåller sekretessbelagda uppgifter eller- Inlämnad
- 2012-02-24
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)