Meeri Wasberg (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Arbetsförmedlare
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2012-08-17 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2011-03-01 – 2011-08-01
- Ersättare
- 2009-11-28 – 2010-03-01
- Ersättare
- 2009-10-26 – 2009-11-27
- Statsrådsersättare
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Finansutskottet
- Ledamot
- 2011-05-04 – 2011-08-01
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2011-05-04 – 2011-08-01
Socialutskottet
- Suppleant
- 2012-09-28 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Extra suppleant
- 2011-03-01 – 2011-04-12
- Extra suppleant
- 2009-10-26 – 2009-11-27
Justitieutskottet
- Extra suppleant
- 2009-11-30 – 2010-03-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2013-01-15 – 2014-09-29